Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Havlíčkova 21 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Havlíčkova 21 (75059738) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 2. 2006 Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Havlíčkova 21 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Havlíčkova 21 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Havlíčkova 21 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 4. 2. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4421 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75059738 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Havlíčkova 21 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.2.2006 |
Zapsána dne: | 4.2.2006 | |
Orgány společenství: Shromáždění Výbor společenství | 4.2.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkova 855/21, Plzeň 30100, Česká republika | 17.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkova 21, Plzeň 30100, Česká republika | 4.2.2006 - 17.10.2016 |
předseda výboru | Mgr. Věra Šándorová |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2021 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
člen výboru | Blanka Jírovcová |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2017 |
Adresa | Koterovská 2023/94, 32600 Plzeň |
místopředseda výboru | Lenka Brejchová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
předseda výboru | Mgr. Věra Lamborová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 do 11.2.2021 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
člen výboru | Blanka Jírovcová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 do 8.12.2017 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
člen výboru | Blanka Jírovcová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2017 do 8.12.2017 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
předseda výboru | Mgr. Věra Lamborová |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 2.2.2017 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
člen výboru | Blanka Jírovcová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 2.2.2017 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
místopředseda výboru | Lenka Brejchová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 2.2.2017 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
předseda výboru | Mgr. Věra Lamborová |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2015 do 2.2.2017 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
místopředseda výboru | Lenka Brejchová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 2.2.2017 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
člen výboru | Blanka Jírovcová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 2.2.2017 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
člen výboru | Blanka Jírovcová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2011 do 17.10.2016 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
místopředseda výboru | Lenka Brejchová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2011 do 17.10.2016 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
předseda výboru | Mgr. Věra Lamborová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2011 do 8.8.2015 |
Adresa | Havlíčkova 855/21, 30100 Plzeň |
místopředseda výboru | Lenka Brejchová |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2009 do 7.5.2011 |
Adresa | Havlíčkova 21, 30100 Plzeň |
člen výboru | Tomáš Hnetila |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2009 do 7.5.2011 |
Adresa | Pobřežní 208, 33601 Blovice |
předseda výboru | Viktor Lambor |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2009 do 7.5.2011 |
Adresa | Havlíčkova 21, 30100 Plzeň |
předseda výboru | Viktor Lambor |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2006 do 28.5.2009 |
Adresa | Havlíčkova 21, 30100 Plzeň |
místopředseda výboru | Lenka Brejchová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2006 do 28.5.2009 |
Adresa | Havlíčkova 21, 30100 Plzeň |
člen výboru | Ivana Ottová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2006 do 28.5.2009 |
Adresa | Havlíčkova 21, 30100 Plzeň |
IČO: | 75059738 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Havlíčkova 21 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 6. 2005 |
Sídlo: | Havlíčkova 855/21, Plzeň 30100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |