Společenství vlastníků jednotek domu v Opavě, Denisovo náměstí č.p.512 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu v Opavě, Denisovo náměstí č.p.512 (25896041) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Denisovo náměstí 512/4, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 12. 2001 Společenství vlastníků jednotek domu v Opavě, Denisovo náměstí č.p.512 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu v Opavě, Denisovo náměstí č.p.512 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu v Opavě, Denisovo náměstí č.p.512 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 12. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1234 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25896041 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu v Opavě, Denisovo náměstí č.p.512 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.12.2001 |
Zapsána dne: | 7.12.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Denisovo náměstí , Opava 74601, neuveden | 7.12.2001 |
---|---|---|
Adresa: | Denisovo náměstí 512/4, Opava 74601, Česká republika | 16.9.2016 |
Adresa: | Denisovo náměstí č.p.512, Opava 74601, Česká republika | 7.12.2001 - 16.9.2016 |
předseda výboru | Ing. Jan Pártl |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2021 |
Adresa | Denisovo náměstí 512/4, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Jiří Papoušek |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2021 |
Adresa | Denisovo náměstí 512/4, 74601 Opava |
člen výboru | Josef Bendík |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2021 |
Adresa | Denisovo náměstí 512/4, 74601 Opava |
člen | Josef Bendík |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2016 do 5.2.2021 |
Adresa | Denisovo náměstí 512/4, 74601 Opava |
místopředseda | Jiří Papoušek |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2016 do 5.2.2021 |
Adresa | Denisovo náměstí 512/4, 74601 Opava |
předseda | Ing. Jan Pártl |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2016 do 5.2.2021 |
Adresa | Denisovo náměstí 512/4, 74601 Opava |
místopředseda | Jiří Papoušek |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2001 do 16.9.2016 |
Adresa | Denisovo náměstí č.512/4, Opava |
člen | Josef Bendík |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2001 do 16.9.2016 |
Adresa | Denisovo náměstí č.512/4, Opava |
předseda | Ing. Jan Pártl |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2001 do 16.9.2016 |
Adresa | Denisovo náměstí č.512/4, Opava |
IČO: | 25896041 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu v Opavě, Denisovo náměstí č.p.512 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 12. 2001 |
Sídlo: | Denisovo náměstí 512/4, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |