Společenství vlastníků jednotek domu V Jámě 10 čp. 637 Praha 1 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu V Jámě 10 čp. 637 Praha 1 (27947149) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese V jámě 637/10, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 9. 2007 Společenství vlastníků jednotek domu V Jámě 10 čp. 637 Praha 1 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu V Jámě 10 čp. 637 Praha 1 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu V Jámě 10 čp. 637 Praha 1 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 9. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8078 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27947149 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu V Jámě 10 čp. 637 Praha 1 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.9.2007 |
Zapsána dne: | 15.9.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V Jámě 637/10, Praha 1 11000, Česká republika | 15.9.2007 |
---|
předseda výboru | Mgr. Jitka Hanzlíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2023 |
Adresa | V jámě 637/10, 11000 Praha |
člen výboru | Kateřina Šeminská |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2023 |
Adresa | K lesu 759/9, 14200 Praha |
člen výboru | Tomáš Loukotka |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2023 |
Adresa | V jámě 637/10, 11000 Praha |
Předseda výboru | Mgr. Jitka Hanzlíková |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2016 do 4.5.2023 |
Adresa | V jámě 637/10, 11000 Praha |
Člen výboru | Tomáš Loukotka |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2016 do 4.5.2023 |
Adresa | V jámě 637/10, 11000 Praha |
Člen výboru | M.A. Marie - Helena Núňez Henríquezová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2016 do 4.5.2023 |
Adresa | Navrátilova 1559/9, 11000 Praha |
Člen výboru | Terézia Lacmanová |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2015 do 8.11.2016 |
Adresa | V jámě 637/10, 11000 Praha |
Člen výboru | ING. Jindřich Horák |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2015 do 8.11.2016 |
Adresa | V jámě 637/10, 11000 Praha |
Předseda výboru | Ing. Monika Havránková |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2015 do 8.11.2016 |
Adresa | V jámě 637/10, 11000 Praha |
člen výboru | Mgr. Jitka Hanzlíková |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2007 do 11.6.2015 |
Adresa | V Jámě 637/10, 11000 Praha 1 |
člen výboru | Ing. Jindřich Horák |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2007 do 11.6.2015 |
Adresa | V Jámě 637/10, 11000 Praha 1 |
předseda výboru | Ing. Monika Havránková |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2012 do 11.6.2015 |
Adresa | V Jámě 637/10, 11000 Praha 1 |
předseda výboru | Terézia Lacmanová |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2007 do 18.1.2012 |
Adresa | V Jámě 637/10, 11000 Praha 1 |
IČO: | 27947149 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu V Jámě 10 čp. 637 Praha 1 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 9. 2007 |
Sídlo: | V jámě 637/10, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |