SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU V BRNĚ - SKORKOVSKÉHO 136 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU V BRNĚ - SKORKOVSKÉHO 136 (26229765) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Skorkovského 3952/136, 63600 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 11. 2000 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU V BRNĚ - SKORKOVSKÉHO 136 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU V BRNĚ - SKORKOVSKÉHO 136 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU V BRNĚ - SKORKOVSKÉHO 136 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 11. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 381 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26229765 | |
Jméno: | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU V BRNĚ - SKORKOVSKÉHO 136 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.11.2000 |
Zapsána dne: | 23.11.2000 | |
Vlastníci jsou zaregistrovaní u KÚ Brno-město, na LV 5708. | 23.11.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Skorkovského 3952/136, Brno 63600, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Skorkovského 136, Brno 63600, Česká republika | 23.11.2000 - 5.10.2016 |
předseda společenství vlastníků | Milena Mikešová |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2023 |
Adresa | Skorkovského 3952/136, 63600 Brno |
předseda společenství vlastníků | Milena Mikešová |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2016 do 15.4.2023 |
Adresa | Skorkovského 3952/136, 63600 Brno |
pověřený vlastník | Milena Mikešová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2013 do 28.5.2016 |
Adresa | Skorkovského 3952/136, 63600 Brno |
pověřený vlastník | Tomáš Lipenský |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2010 do 15.2.2013 |
Adresa | Skorkovského 3952/136, 63600 Brno |
pověřený vlastník | Milena Provazníková |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2006 do 3.8.2010 |
Adresa | Skorkovského 3952/136, 63600 Brno |
pověřený vlastník | Václav Fara |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2004 do 4.7.2006 |
Adresa | Skorkovského 136, 63600 Brno |
pověřený vlastník správou domu | Boleslav Vidlák |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2000 do 17.9.2004 |
Adresa | Skorkovského 136, 63600 Brno |
IČO: | 26229765 |
---|---|
Firma: | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU V BRNĚ - SKORKOVSKÉHO 136 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Židenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 11. 2000 |
Sídlo: | Skorkovského 3952/136, Brno 63600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |