Společenství vlastníků jednotek domu Tylova 47, České Velenice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Tylova 47, České Velenice (26067269) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tylova 47, 37810 České Velenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 11. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu Tylova 47, České Velenice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Tylova 47, České Velenice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Tylova 47, České Velenice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 19. 11. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1490 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26067269 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Tylova 47, České Velenice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.11.2003 |
Zapsána dne: | 19.11.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tylova 47, České Velenice 37810, Česká republika | 14.10.2019 |
---|
člen výboru | Jozef Horváth |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2016 |
Adresa | 119, 76325 Loučka |
člen výboru | František Horváth |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 |
Adresa | Tylova 47, 37810 České Velenice |
člen výboru | Marta Hyclová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 |
Adresa | Tylova 47, 37810 České Velenice |
předseda výboru | Vladimír Hycl |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 |
Adresa | Tylova 47, 37810 České Velenice |
člen výboru | Jozef Horváth |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 23.12.2016 |
Adresa | 9, 75623 Pržno |
člen výboru | Jozef Horváth |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 23.12.2016 |
Adresa | 9, 75623 Pržno |
člen výboru | František Horváth |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2003 do 3.11.2015 |
Adresa | Tylova 47, 37810 České Velenice |
člen výboru | Jozef Horváth |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2003 do 3.11.2015 |
Adresa | Tylova 47, 37810 České Velenice |
člen výboru | Marta Hyclová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2011 do 3.11.2015 |
Adresa | Tylova 47, 37810 České Velenice |
předseda výboru | Vladimír Hycl |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2011 do 3.11.2015 |
Adresa | Tylova 47, 37810 České Velenice |
předseda výboru | Blanka Kolafová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2003 do 27.7.2011 |
Adresa | Tylova 47, 37810 České Velenice |
člen výboru | Vladimír Hycl |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2003 do 27.7.2011 |
Adresa | Tylova 47, 37810 České Velenice |
IČO: | 26067269 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Tylova 47, České Velenice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | České Velenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 11. 2003 |
Sídlo: | Tylova 47, České Velenice 37810 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |