Společenství vlastníků jednotek domu Tovární 19, 21, 23, Olomouc má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Tovární 19, 21, 23, Olomouc (26807629) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tovární 1060/19, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 6. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu Tovární 19, 21, 23, Olomouc má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Tovární 19, 21, 23, Olomouc nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Tovární 19, 21, 23, Olomouc na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3296 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26807629 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Tovární 19, 21, 23, Olomouc | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.6.2003 |
Zapsána dne: | 10.6.2003 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 13.8.2014 | |
Den vzniku společenství: 03.01.2003 | 10.6.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 10.6.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tovární 1060/19, Olomouc 77900, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Tovární 1060/19, Olomouc 77200, Česká republika | 10.6.2003 - 7.12.2016 |
místopředseda výboru | Jakub Kubíček |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2016 |
Adresa | Tovární 1060/19, 77900 Olomouc |
člen výboru | Josef Riška |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2016 |
Adresa | Tovární 1062/23, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Milan Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2016 |
Adresa | Tovární 1061/21, 77900 Olomouc |
člen výboru | Josef Riška |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2014 do 9.6.2016 |
Adresa | Tovární 1062/23, 77900 Olomouc |
člen výboru | Zdeněk Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2014 do 9.6.2016 |
Adresa | Tovární 1060/19, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Milan Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2014 do 9.6.2016 |
Adresa | Tovární 1061/21, 77900 Olomouc |
člen výboru | Přemysl Bělka |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2003 do 13.8.2014 |
Adresa | Tovární 23, 77200 Olomouc |
místopředseda výboru | Zdenek Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2009 do 13.8.2014 |
Adresa | Tovární 19, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Milan Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2009 do 13.8.2014 |
Adresa | Tovární 21, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Petr Bednařík |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2003 do 3.2.2009 |
Adresa | Tovární 19, 77200 Olomouc |
místopředseda výboru | Vít Novák |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2003 do 3.2.2009 |
Adresa | Tovární 21, 77200 Olomouc |
IČO: | 26807629 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Tovární 19, 21, 23, Olomouc |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 6. 2003 |
Sídlo: | Tovární 1060/19, Olomouc 77900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |