Společenství vlastníků jednotek domu Šumavská č. or. 30, 32, 34, č. p. 2276, 2277, 2278, k. ú. Brno-Žabovřesky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Šumavská č. or. 30, 32, 34, č. p. 2276, 2277, 2278, k. ú. Brno-Žabovřesky (26297175) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Šumavská 2276/32, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 9. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu Šumavská č. or. 30, 32, 34, č. p. 2276, 2277, 2278, k. ú. Brno-Žabovřesky má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Šumavská č. or. 30, 32, 34, č. p. 2276, 2277, 2278, k. ú. Brno-Žabovřesky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Šumavská č. or. 30, 32, 34, č. p. 2276, 2277, 2278, k. ú. Brno-Žabovřesky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 291 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26297175 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Šumavská č. or. 30, 32, 34, č. p. 2276, 2277, 2278, k. ú. Brno-Žabovřesky | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.9.2002 |
Zapsána dne: | 27.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šumavská 2276/32, Brno 60200, Česká republika | 29.11.2016 |
---|
místopředseda výboru | Miloslav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2017 |
Adresa | Šumavská 2277/30, 60200 Brno |
člen výboru | Mgr. Filip Leder |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2017 |
Adresa | Šumavská 2278/34, 60200 Brno |
předseda výboru | Helena Vykoupilová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2017 |
Adresa | Šumavská 2276/32, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Miloslav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 |
Adresa | Šumavská 2277/30, 60200 Brno |
člen výboru | Mgr. Filip Leder |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 |
Adresa | Šumavská 2278/34, 60200 Brno |
předseda výboru | Helena Vykoupilová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 |
Adresa | Šumavská 2276/32, 60200 Brno |
předseda výboru | Helena Vykoupilová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 4.12.2017 |
Adresa | Šumavská 2276/32, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Miloslav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 4.12.2017 |
Adresa | Šumavská 2277/30, 60200 Brno |
člen výboru | Mgr. Filip Leder |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 4.12.2017 |
Adresa | Šumavská 2278/34, 60200 Brno |
předseda | Helena Vykoupilová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2010 do 29.11.2016 |
Adresa | Šumavská 2276/32, 60200 Brno |
místopředseda | Miloslav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2010 do 29.11.2016 |
Adresa | Šumavská 2277/30, 60200 Brno |
člen | Mgr. Filip Leder |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2010 do 29.11.2016 |
Adresa | Šumavská 2278/34, 60200 Brno |
člen | Mgr. Filip Leder |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2007 do 13.7.2010 |
Adresa | Šumavská 2278/34, 60200 Brno |
místopředseda | Miloslav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2007 do 13.7.2010 |
Adresa | Šumavská 30, 60200 Brno |
předseda | Helena Vykoupilová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2007 do 13.7.2010 |
Adresa | Šumavská 32, 60200 Brno |
předseda | Helena Vykoupilová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2003 do 6.1.2007 |
Adresa | Šumavská 32, 60200 Brno |
člen | Miroslava Stojkovičová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2003 do 6.1.2007 |
Adresa | Šumavská 34, 60200 Brno |
místopředseda | Miloslav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2004 do 6.1.2007 |
Adresa | Šumavská 30, 60200 Brno |
člen | Mgr. Filip Leder |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2004 do 6.1.2007 |
Adresa | Rosického nám. 3, 61600 Brno |
místopředseda | Miloslav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2003 do 4.5.2004 |
Adresa | Šumavská 30, 60200 Brno |
člen | Mgr. Filip Leder |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2003 do 4.5.2004 |
Adresa | Rosického nám. 3, 60200 Brno |
IČO: | 26297175 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Šumavská č. or. 30, 32, 34, č. p. 2276, 2277, 2278, k. ú. Brno-Žabovřesky |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Žabovřesky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 9. 2002 |
Sídlo: | Šumavská 2276/32, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |