Společenství vlastníků jednotek domu Šternberkova 766/19, Praha 7 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Šternberkova 766/19, Praha 7 (28520068) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Šternberkova 766/19, 17000 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 2009 Společenství vlastníků jednotek domu Šternberkova 766/19, Praha 7 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Šternberkova 766/19, Praha 7 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Šternberkova 766/19, Praha 7 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 2. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9822 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28520068 | |
Jméno: | Společenství pro dům Šternberkova 766/19, Praha 7 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.2.2009 |
Zapsána dne: | 19.2.2009 | |
Den vzniku společenství:12.10.2006 | 19.2.2009 - 26.6.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šternberkova 766/19, Praha 17000, Česká republika | 19.2.2009 |
---|
člen | Adam Kvapilík |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2022 do 26.6.2024 |
Adresa | Milady Horákové 850/86, 17000 Praha |
místopředseda | Ing. Vladimír Peka |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 do 26.6.2024 |
Adresa | Šternberkova 766/19, 17000 Praha |
předseda | Barbora Solperová |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 do 26.6.2024 |
Adresa | Šternberkova 766/19, 17000 Praha |
člen | Adam Kvapilík |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 do 31.3.2022 |
Adresa | Čimická 823/86d, 18200 Praha |
předseda výboru | Milan Drahorád |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2009 do 25.2.2016 |
Adresa | Lípová 1409, 28601 Čáslav |
člen výboru | Ing. Vladimír Peka |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2009 do 25.2.2016 |
Adresa | Šternberkova 766/19, 17000 Praha |
místopředseda výboru | Barbora Solperová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2016 do 25.2.2016 |
Adresa | Šternberkova 766/19, 17000 Praha |
místopředseda výboru | Barbora Linhartová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2015 do 22.1.2016 |
Adresa | Šternberkova 766/19, 17000 Praha |
místopředseda výboru | Barbora Solperová |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2009 do 10.9.2015 |
Adresa | Šternberkova 766/19, 17000 Praha |
IČO: | 28520068 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Šternberkova 766/19, Praha 7 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 2. 2009 |
Sídlo: | Šternberkova 766/19, Praha 17000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |