Společenství vlastníků jednotek domu Sportovní č.p. 624, Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Sportovní č.p. 624, Brno (19493754) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sportovní 624/25, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 2023 Společenství vlastníků jednotek domu Sportovní č.p. 624, Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Sportovní č.p. 624, Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Sportovní č.p. 624, Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 29. 6. 2023 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 14661 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 19493754 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Sportovní č.p. 624, Brno | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.6.2023 |
Zapsána dne: | 29.6.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sportovní 624/25, Brno 61200, Česká republika | 29.6.2023 |
---|
místopředseda výboru | Mgr. Nela Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 |
Adresa | Sportovní 624/25, 61200 Brno |
předseda výboru | Michal Bezega |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2023 |
Adresa | Hrnčířská 574/8, 60200 Brno |
člen výboru | Ihor Kurpas |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2023 |
Adresa | Sochorova 3214/44, 61600 Brno |
místopředseda výboru | Mgr. Nela Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2023 do 14.2.2024 |
Adresa | Sadová 643, 59501 Velká Bíteš |
Předseda | Ing. Simona Malášková |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2023 do 21.12.2023 |
Adresa | Za mostem 640/18, 61700 Brno |
IČO: | 19493754 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Sportovní č.p. 624, Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 6. 2023 |
Sídlo: | Sportovní 624/25, Brno 61200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |