Společenství vlastníků jednotek domu Spartakiádní 10,12,14, Mohelnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Spartakiádní 10,12,14, Mohelnice (25880969) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Spartakiádní 720/10, 78985 Mohelnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 6. 2001 Společenství vlastníků jednotek domu Spartakiádní 10,12,14, Mohelnice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Spartakiádní 10,12,14, Mohelnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Spartakiádní 10,12,14, Mohelnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 6. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 491 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25880969 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Spartakiádní 10,12,14, Mohelnice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.6.2001 |
Zapsána dne: | 12.6.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Spartakiádní 720/10, Mohelnice 78985, Česká republika | 12.6.2001 |
---|
předseda výboru | Zdeněk Vařeka |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2021 |
Adresa | Spartakiádní 719/12, 78985 Mohelnice |
člen výboru | Eva Václavková |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2021 |
Adresa | Spartakiádní 718/14, 78985 Mohelnice |
člen výboru | Věra Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2021 |
Adresa | Spartakiádní 720/10, 78985 Mohelnice |
člen výboru | Eva Václavková |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2017 do 17.9.2021 |
Adresa | Spartakiádní 718/14, 78985 Mohelnice |
člen výboru | Věra Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2017 do 17.9.2021 |
Adresa | Spartakiádní 720/10, 78985 Mohelnice |
předseda výboru | Zdeněk Vařeka |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2017 do 17.9.2021 |
Adresa | Spartakiádní 719/12, 78985 Mohelnice |
člen výboru | Mgr. Jiřina Kráčmarová |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2004 do 10.1.2017 |
Adresa | Spartakiádní 718/14, Mohelnice |
místopředseda výboru | Vladimír Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2004 do 10.1.2017 |
Adresa | Spartakiádní 719/12, Mohelnice |
předseda výboru | Rudolf Ospálek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2004 do 10.1.2017 |
Adresa | Spartakiádní 720/10, Mohelnice |
Předseda výboru | Rudolf Ospálek |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2001 do 8.7.2004 |
Adresa | Spartakiádní 720/10, Mohelnice |
Místopředseda | Vladimír Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2001 do 8.7.2004 |
Adresa | Spartakiádní 719/12, Mohelnice |
Člen výboru | Mgr. Jiřina Kráčmarová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2001 do 8.7.2004 |
Adresa | Spartakiádní 718/14, Mohelnice |
IČO: | 25880969 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Spartakiádní 10,12,14, Mohelnice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Mohelnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 6. 2001 |
Sídlo: | Spartakiádní 720/10, Mohelnice 78985 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |