Společenství vlastníků jednotek domu Rohová 188, 189 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Rohová 188, 189 (02725312) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Rohová 189, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Rohová 188, 189 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Rohová 188, 189 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Rohová 188, 189 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 2. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6294 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02725312 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Rohová 188, 189 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.2.2014 |
Zapsána dne: | 28.2.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rohová 189, Teplice 41501, Česká republika | 28.2.2014 |
---|
Předseda výboru | Zděnka Grzadzielová |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2024 |
Adresa | Rohová 189, 41501 Teplice |
Člen výboru | Martin Hudeček |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2024 |
Adresa | Rohová 189, 41501 Teplice |
Člen výboru | Zdeňka Hauková |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2024 |
Adresa | Rohová 188, 41501 Teplice |
Předseda výboru | Zděnka Grzadzielová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2019 do 21.3.2024 |
Adresa | Rohová 189, 41501 Teplice |
Místopředseda výboru | Martin Hudeček |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2019 do 21.3.2024 |
Adresa | Rohová 189, 41501 Teplice |
Člen výboru | Zdeňka Hauková |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2019 do 21.3.2024 |
Adresa | Rohová 188, 41501 Teplice |
Místopředseda | Zděnka Grzadzielová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2014 do 20.3.2019 |
Adresa | Rohová 189, 41501 Teplice |
Předseda | Martin Hudeček |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2014 do 20.3.2019 |
Adresa | Rohová 189, 41501 Teplice |
Člen | Iveta Rychlá |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2018 do 20.3.2019 |
Adresa | J.Moserové 1571/9, 41901 Duchcov |
Člen | Iveta Rychlá |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2014 do 13.6.2018 |
Adresa | Rohová 188, 41501 Teplice |
IČO: | 02725312 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Rohová 188, 189 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 12. 2013 |
Sídlo: | Rohová 189, Teplice 41501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |