Společenství vlastníků jednotek domu Přerov, Fügnerova čp. 2413 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Přerov, Fügnerova čp. 2413 (25910663) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 6. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu Přerov, Fügnerova čp. 2413 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Přerov, Fügnerova čp. 2413 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Přerov, Fügnerova čp. 2413 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 6. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1696 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25910663 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Přerov, Fügnerova čp. 2413 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.6.2002 |
Zapsána dne: | 18.6.2002 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 9.7.2014 - 28.5.2019 | |
Den vzniku společenství: 4.10.2001 | 18.6.2002 - 28.5.2019 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek v domě - výbor společenství | 18.6.2002 - 19.9.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fügnerova 2413/5, Přerov 75002, Česká republika | 31.5.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Fügnerova , Přerov, Přerov I - Město , Česká republika | 18.6.2002 - 31.5.2024 |
předseda výboru | David Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
místopředseda výboru | Michal Makový |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
člen výboru | Luděk Judas |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
předseda výboru | David Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2019 do 30.5.2024 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
místopředseda výboru | Luděk Judas |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2019 do 30.5.2024 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
člen výboru | Anna Šomanová |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2019 do 30.5.2024 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
místopředseda výboru | Ludmila Hovadíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 28.5.2019 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
člen výboru | Anna Šomanová |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 28.5.2019 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
předseda výboru | Ing. Jaroslav Dokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 28.5.2019 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
místopředseda výboru | Ludmila Hovadíková |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 do 19.9.2016 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
předseda výboru | Ing. Jaroslav Dokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 do 19.9.2016 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
člen výboru | Vladimír Skopal |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2015 do 19.9.2016 |
Adresa | U Výstaviště 525/5, 75002 Přerov |
člen výboru | Vladimír Skopal |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 do 12.4.2015 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
člen výboru | Vladimír Skopal |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2012 do 9.7.2014 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
místopředseda výboru | Ludmila Hovadíková |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2012 do 9.7.2014 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
předseda výboru | Ing. Jaroslav Dokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2012 do 9.7.2014 |
Adresa | Fügnerova 2413/5, 75002 Přerov |
předseda výboru | Luděk Judas |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2002 do 31.5.2012 |
Adresa | Fügnerova , Přerov |
místopředseda výboru | Vladimír Skopal |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2002 do 31.5.2012 |
Adresa | Fügnerova , Přerov |
člen výboru | Jaroslav Hovadík |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2002 do 31.5.2012 |
Adresa | Fügnerova , Přerov |
IČO: | 25910663 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Přerov, Fügnerova čp. 2413 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Přerov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 6. 2002 |
Sídlo: | Fügnerova 2413/5, Přerov 75002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |