Společenství vlastníků jednotek domu Potůčník 432, Hanušovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Potůčník 432, Hanušovice (26808161) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 432, 78833 Hanušovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 6. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu Potůčník 432, Hanušovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Potůčník 432, Hanušovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Potůčník 432, Hanušovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3326 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26808161 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Potůčník 432, Hanušovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.6.2003 |
Zapsána dne: | 7.6.2003 | |
Den vzniku společenství: 1. července 2000 | 7.6.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 7.6.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 432, Hanušovice 78833, Česká republika | 14.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 432, Hanušovice 78833, Česká republika | 7.6.2003 - 14.11.2016 |
předseda výboru | Ladislav Geist |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2024 |
Adresa | 432, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Jaroslava Hradilová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2024 |
Adresa | Pernerova 2802, 53002 Pardubice |
člen výboru | Dana Geistová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2024 |
Adresa | 432, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Ludmila Váňová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 30.8.2024 |
Adresa | 432, 78833 Hanušovice |
předseda výboru | Ladislav Geist |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 30.8.2024 |
Adresa | 432, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Jaroslava Radová |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2017 do 30.8.2024 |
Adresa | Hlavní 207, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Jaroslava Radová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 29.9.2017 |
Adresa | 432, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Ludmila Váňová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2012 do 14.11.2016 |
Adresa | 432, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Jaroslava Radová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2012 do 14.11.2016 |
Adresa | 432, 78833 Hanušovice |
předseda výboru | Ladislav Geist |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2012 do 14.11.2016 |
Adresa | 432, 78833 Hanušovice |
předseda výboru | Karel Tlapák |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2004 do 3.10.2012 |
Adresa | 432, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Petr Geist |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2003 do 3.10.2012 |
Adresa | 432, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Věra Hanáková |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2003 do 3.10.2012 |
Adresa | 432, 78833 Hanušovice |
předseda výboru | Dana Gorelová |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2003 do 13.5.2004 |
Adresa | 432, 78833 Hanušovice |
IČO: | 26808161 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Potůčník 432, Hanušovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Hanušovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 6. 2003 |
Sídlo: | 432, Hanušovice 78833 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |