Společenství vlastníků jednotek domu Pod Parukářkou čp. 2763, 130 00 Praha 3 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Pod Parukářkou čp. 2763, 130 00 Praha 3 (26469235) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 10. 2001 Společenství vlastníků jednotek domu Pod Parukářkou čp. 2763, 130 00 Praha 3 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Pod Parukářkou čp. 2763, 130 00 Praha 3 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Pod Parukářkou čp. 2763, 130 00 Praha 3 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 10. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1105 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26469235 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Pod Parukářkou čp. 2763, 130 00 Praha 3 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.10.2001 |
Zapsána dne: | 31.10.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Parukářkou 2763/6, Praha 13000, Česká republika | 8.7.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Parukářkou 2763/6, Praha 3 13000, Česká republika | 31.10.2001 - 8.7.2017 |
předseda výboru | Ing. Jitka Komanová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2023 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Pavel Pršala CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2023 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Václav Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2023 |
Adresa | Lužická 1130/14, 12000 Praha |
člen výboru | Ing. Karel Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2023 |
Adresa | V kapslovně 2761/8, 13000 Praha |
člen výboru | Květa Ryšavá |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2023 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Václav Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2021 do 27.7.2023 |
Adresa | Lužická 1130/14, 12000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Pavel Pršala CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2021 do 27.7.2023 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Karel Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2021 do 27.7.2023 |
Adresa | V kapslovně 2761/8, 13000 Praha |
člen výboru | Květa Ryšavá |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2021 do 27.7.2023 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
předsedkyně výboru | Ing. Jitka Komanová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2021 do 27.7.2023 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Pavel Pršala CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2019 do 30.7.2021 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Karel Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2019 do 30.7.2021 |
Adresa | V kapslovně 2761/8, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Václav Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2019 do 30.7.2021 |
Adresa | Lužická 1130/14, 12000 Praha |
člen výboru | Jiří Erbert |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2019 do 30.7.2021 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
předsedkyně výboru | Ing. Jitka Komanová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2019 do 30.7.2021 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Pavel Pršala CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2017 do 24.7.2019 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Mgr. Milan Ryšavý |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2017 do 24.7.2019 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Karel Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2017 do 24.7.2019 |
Adresa | V kapslovně 2761/8, 13000 Praha |
předsedkyně výboru | Ing. Jitka Komanová |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2017 do 24.7.2019 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Václav Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2017 do 24.7.2019 |
Adresa | Lužická 1130/14, 12000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Pavel Pršala CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 8.7.2017 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Mgr. Milan Ryšavý |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 8.7.2017 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Karel Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 8.7.2017 |
Adresa | V kapslovně 2761/8, 13000 Praha |
předsedkyně výboru | Ing. Jitka Komanová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 8.7.2017 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Václav Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 8.7.2017 |
Adresa | Lužická 1130/14, 12000 Praha |
předsedkyně výboru | Ing. Jitka Komanová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 8.7.2017 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Pavel Pršala CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 8.7.2017 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Mgr. Milan Ryšavý |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 8.7.2017 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Karel Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 8.7.2017 |
Adresa | V kapslovně 2761/8, 13000 Praha |
člen výboru | Ing. Václav Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 8.7.2017 |
Adresa | Lužická 1130/14, 12000 Praha |
předseda výboru | Jitka Komanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2013 do 2.9.2015 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Karel Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2013 do 2.9.2015 |
Adresa | V kapslovně 2761/8, 13000 Praha |
místopředseda výboru | Pavel Pršala |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2013 do 2.9.2015 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Milan Ryšavý |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2013 do 2.9.2015 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha |
člen výboru | Václav Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2013 do 2.9.2015 |
Adresa | Lužická 1130/14, 12000 Praha |
člen výboru | Mgr. Milan Ryšavý |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2011 do 13.8.2013 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha 3 |
člen | Ing. Václav Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2011 do 13.8.2013 |
Adresa | Lužická 1130/14, 12000 Praha 2 |
člen výboru | Ing. Karel Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2011 do 13.8.2013 |
Adresa | V kapslovně 2761/8, 13000 Praha 3 |
místopředseda | Ing. Pavel Pršala |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2011 do 13.8.2013 |
Adresa | Pod Parukářkou 6, 13000 Praha 3 |
předseda výboru | Ing. Jitka Komanová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2011 do 13.8.2013 |
Adresa | Pod Parukářkou 6, 13000 Praha 3 |
předseda výboru | Ing. Jitka Komanová |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2001 do 20.8.2011 |
Adresa | Pod Parukářkou 6, Praha 3 |
člen | Ing. Václav Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2001 do 20.8.2011 |
Adresa | Lužická 1130/4, Praha 2 |
místopředseda | Ing. Pavel Pršala |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2001 do 20.8.2011 |
Adresa | Pod Parukářkou 6, Praha 3 |
člen výboru | Mgr. Milan Ryšavý |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2005 do 20.8.2011 |
Adresa | Pod Parukářkou 2763/6, 13000 Praha 3 |
člen výboru | Ing. Karel Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2007 do 20.8.2011 |
Adresa | V Kapslovně 2761/8, Praha 3 |
člen výboru | Ing. Karel Tomek |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2006 do 26.7.2007 |
Adresa | Slezská 2148/109, Praha 3 |
člen | Jiřina Šimková |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2001 do 19.8.2006 |
Adresa | Pod Parukářkou 6, Praha 3 |
člen | Zuzana Piskačová |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2001 do 27.7.2005 |
Adresa | Dvouletky 24, Praha 10 |
IČO: | 26469235 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Pod Parukářkou čp. 2763, 130 00 Praha 3 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 10. 2001 |
Sídlo: | Pod Parukářkou 2763/6, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |