Společenství vlastníků jednotek domu Plzeňská 465 a 466 Toužim má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Plzeňská 465 a 466 Toužim (71190287) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Plzeňská 465, 36401 Toužim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 2004 Společenství vlastníků jednotek domu Plzeňská 465 a 466 Toužim má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Plzeňská 465 a 466 Toužim nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Plzeňská 465 a 466 Toužim na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 3. 1. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3210 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71190287 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domů Plzeňská 465 - 466 v Toužimi | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.1.2004 |
Zapsána dne: | 3.1.2004 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 3.1.2004 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 3.1.2004 - 3.1.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 465, Toužim 36401, Česká republika | 3.1.2023 |
---|
Předseda výboru | Hana Štěpánová |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2023 |
Adresa | Plzeňská 465, 36401 Toužim |
Člen výboru | Stanislav Nauš |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2023 |
Adresa | Plzeňská 466, 36401 Toužim |
člen výboru | Pavla Málková |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2017 do 3.1.2023 |
Adresa | Plzeňská 466, 36401 Toužim |
člen výboru | Eva Zemančíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2017 do 3.1.2023 |
Adresa | Plzeňská 466, 36401 Toužim |
Předseda výboru | Milan Bobot |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2017 do 3.1.2023 |
Adresa | Plzeňská 465, 36401 Toužim |
Člen výboru | Pavla Málková |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2004 do 10.3.2017 |
Adresa | Plzeňská 466, Toužim |
Člen výboru | Rudolf Stibůrek |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2004 do 10.3.2017 |
Adresa | Plzeňská 465, Toužim |
Člen výboru | Jaroslav Lukeš |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2004 do 10.3.2017 |
Adresa | Plzeňská 466, Toužim |
Předseda výboru | Milan Bobot |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2004 do 10.3.2017 |
Adresa | Plzeňská 465, Toužim |
IČO: | 71190287 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Plzeňská 465 a 466 Toužim |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Toužim |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Plzeňská 465, Toužim 36401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |