Společenství vlastníků jednotek domu Petelinova 5, 7, 9 Olomouc má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Petelinova 5, 7, 9 Olomouc (26800641) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Petelinova 1107/7, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu Petelinova 5, 7, 9 Olomouc má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Petelinova 5, 7, 9 Olomouc nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Petelinova 5, 7, 9 Olomouc na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2897 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26800641 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Petelinova 5, 7, 9 Olomouc | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.4.2003 |
Zapsána dne: | 3.4.2003 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 3.4.2003 - 13.7.2016 | |
Orgány společenství: -shromáždění vlastníků jednotek -výbor společenství | 3.4.2003 - 13.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Petelinova 1107/7, Olomouc 77900, Česká republika | 13.7.2016 |
---|
člen výboru | Zdeněk Nátr |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 |
Adresa | Petelinova 1106/5, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Radek Novák |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 |
Adresa | Tolstého 221/30, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Radek Novák |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2013 do 13.7.2016 |
Adresa | Tolstého 221/30, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | Milena Volejníková |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2013 do 13.7.2016 |
Adresa | Zrinského 261/3, 77900 Olomouc |
člen výboru | Jiří Adamec |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2013 do 13.7.2016 |
Adresa | Petelinova 1107/7, 77900 Olomouc |
člen výboru | Jarmila Štěpánková |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2013 do 13.7.2016 |
Adresa | 127, 78346 Ústín |
člen výboru | Jana Fridecká |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2013 do 13.7.2016 |
Adresa | Petelinova 1108/9, 77900 Olomouc |
člen výboru | Viktorie Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2009 do 15.6.2013 |
Adresa | Petelinova 1106/5, 77900 Olomouc |
člen výboru | MUDr. Jan Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2009 do 15.6.2013 |
Adresa | Jabloňová 1268, 73514 Orlová-Poruba |
místopředseda výboru | Zdeněk Nátr |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2009 do 15.6.2013 |
Adresa | Petelinova 1106/5, 77900 Olomouc |
předseda výboru | JUDr. Irena Rážková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2009 do 15.6.2013 |
Adresa | Petelinova 1106/5, 77900 Olomouc |
předseda | Marie Doleželová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2003 do 12.6.2009 |
Adresa | Petelinova čp. 1107/7, 77900 Olomouc |
člen | Ludmila Brychtová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2003 do 12.6.2009 |
Adresa | Petelinova čp. 1108/9, 77900 Olomouc |
místopředseda | Vladimír Fridecký |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2003 do 12.6.2009 |
Adresa | Petelinova čp. 1108/9, 77900 Olomouc |
člen | Jarmila Kraváčková |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2003 do 12.6.2009 |
Adresa | Petelinova čp. 1106/5, 77900 Olomouc |
IČO: | 26800641 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Petelinova 5, 7, 9 Olomouc |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 4. 2003 |
Sídlo: | Petelinova 1107/7, Olomouc 77900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |