Společenství vlastníků jednotek domu Ondříčkova č.p. 1246 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Ondříčkova č.p. 1246 (05202817) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Ondříčkova 1246/13, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 2016 Společenství vlastníků jednotek domu Ondříčkova č.p. 1246 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Ondříčkova č.p. 1246 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Ondříčkova č.p. 1246 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 6. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 17448 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05202817 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Ondříčkova č.p. 1246 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.6.2016 |
Zapsána dne: | 30.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ondříčkova 1246/13, Praha 13000, Česká republika | 30.6.2016 |
---|
Předseda výboru | Zuzana Nohejlová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2019 |
Adresa | Slezská 126/6, 12000 Praha |
Místopředseda výboru | Jiří Cibuzar |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2019 |
Adresa | Karlova 168/7, 11000 Praha |
člen výboru | Jitka Der |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2021 |
Adresa | U Uranie 1301/19, 17000 Praha |
člen výboru | Jitka Peterková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 do 24.1.2021 |
Adresa | U Uranie 1301/19, 17000 Praha |
Člen výboru | Tomáš Hák |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2019 do 13.1.2021 |
Adresa | Jedličkova 1116, 43601 Litvínov |
Předseda společenství vlastníků | Zuzana Nohejlová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2018 do 29.5.2019 |
Adresa | U Pazderek 228/15, 18100 Praha |
Předseda | Achille Corbellati |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 do 22.3.2018 |
Adresa | Resslova 1774/3, 12000 Praha |
Předseda | Achille Corbellati |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 do 22.3.2018 |
Adresa | Resslova 1774/3, 12000 Praha |
IČO: | 05202817 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Ondříčkova č.p. 1246 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 6. 2016 |
Sídlo: | Ondříčkova 1246/13, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |