Společenství vlastníků jednotek domu Olomouc, Poupětova, č. or. 5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Olomouc, Poupětova, č. or. 5 (26797038) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu Olomouc, Poupětova, č. or. 5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Olomouc, Poupětova, č. or. 5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Olomouc, Poupětova, č. or. 5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2594 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26797038 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Olomouc, Poupětova, č. or. 5 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.3.2003 |
Zapsána dne: | 12.3.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 12.9.2013 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 12.3.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 12.3.2003 - 12.9.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Poupětova č.p.134, č.or.5, Olomouc 77900, Česká republika | 12.3.2003 |
---|
předseda výboru | Lukáš Drexler |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2013 |
Adresa | Poupětova 134/5, 77900 Olomouc |
člen výboru | Šárka Kordová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2013 |
Adresa | Poupětova 134/5, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | Michal Věžník |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2023 |
Adresa | 235, 28936 Mcely |
místopředseda výboru | Michal Věžník |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2013 do 29.3.2023 |
Adresa | Poupětova 134/5, 77900 Olomouc |
pověřený vlastník | Tomáš Minx |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2003 do 12.9.2013 |
Adresa | Poupětova 134/5, 77200 Olomouc |
IČO: | 26797038 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Olomouc, Poupětova, č. or. 5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 3. 2003 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |