Společenství vlastníků jednotek domu Ohníč č.p.15 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Ohníč č.p.15 (02784394) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 15, 41765 Ohníč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 4. 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Ohníč č.p.15 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Ohníč č.p.15 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Ohníč č.p.15 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 5. 4. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6302 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02784394 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Ohníč č.p.15 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.4.2014 |
Zapsána dne: | 5.4.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 15, Ohníč 41765, Česká republika | 5.4.2014 |
---|
člen výboru | Zdeněk Fencl |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2024 |
Adresa | 2, 41765 Ohníč |
člen výboru | Filip Bohumínský |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2024 |
Adresa | 15, 41765 Ohníč |
Předseda výboru | Zuzana Chalupná |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2021 |
Adresa | 15, 41765 Ohníč |
Člen výboru | Jarmila Šilhavá |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2019 do 21.2.2024 |
Adresa | 20, 41765 Ohníč |
Člen výboru | Zdeněk Fencl |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2018 do 21.2.2024 |
Adresa | 2, 41765 Ohníč |
Předseda výboru | Lenka Brandtnerová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2019 do 15.9.2021 |
Adresa | 42, 41765 Ohníč |
Člen | Jarmila Šilhavá |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2014 do 18.1.2019 |
Adresa | 20, 41765 Ohníč |
Předseda výboru | Lenka Brandtnerová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2018 do 18.1.2019 |
Adresa | 42, 41765 Ohníč |
Předseda | Rudolf Weiner |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2014 do 14.2.2018 |
Adresa | 15, 41765 Ohníč |
Místopředseda | Lenka Brandtnerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2014 do 14.2.2018 |
Adresa | 42, 41765 Ohníč |
IČO: | 02784394 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Ohníč č.p.15 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Ohníč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 7. 2013 |
Sídlo: | 15, Ohníč 41765 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |