Společenství vlastníků jednotek domu Nýřany Revoluční 895,896 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Nýřany Revoluční 895,896 (02187604) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Revoluční 896, 33023 Nýřany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 10. 2013 Společenství vlastníků jednotek domu Nýřany Revoluční 895,896 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Nýřany Revoluční 895,896 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Nýřany Revoluční 895,896 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 26. 10. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7236 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02187604 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Nýřany Revoluční 895,896 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.10.2013 |
Zapsána dne: | 26.10.2013 | |
Orgány společenství: | 26.10.2013 - 4.4.2018 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 26.10.2013 - 4.4.2018 | |
výbor společenství | 26.10.2013 - 4.4.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 896, Nýřany 33023, Česká republika | 26.10.2013 |
---|
člen výboru | Ivana Gabrielová |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2022 |
Adresa | Horova 420, 33023 Nýřany |
předseda výboru | Šárka Wiesnerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2018 |
Adresa | Revoluční 896, 33023 Nýřany |
člen výboru | Jiří Rohlík |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2018 |
Adresa | Revoluční 895, 33023 Nýřany |
člen výboru | Ivana Gabrielová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2018 do 14.12.2022 |
Adresa | Revoluční 895, 33023 Nýřany |
předseda výboru | Šárka Wiesnerová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2013 do 4.4.2018 |
Adresa | Revoluční 896, 33023 Nýřany |
člen výboru | Jiří Rohlík |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2013 do 4.4.2018 |
Adresa | Revoluční 895, 33023 Nýřany |
člen výboru | Ivana Gabrielová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2013 do 4.4.2018 |
Adresa | Revoluční 895, 33023 Nýřany |
IČO: | 02187604 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Nýřany Revoluční 895,896 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Nýřany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 10. 2013 |
Sídlo: | Revoluční 896, Nýřany 33023 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |