Společenství vlastníků jednotek domu Nová ul. čp. 1217, 1218, 1219, 1220 Kojetín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Nová ul. čp. 1217, 1218, 1219, 1220 Kojetín (28582896) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nová 1219, 75201 Kojetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 2009 Společenství vlastníků jednotek domu Nová ul. čp. 1217, 1218, 1219, 1220 Kojetín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Nová ul. čp. 1217, 1218, 1219, 1220 Kojetín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Nová ul. čp. 1217, 1218, 1219, 1220 Kojetín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 6. 4. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10240 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28582896 | |
Jméno: | Společenství pro dům Nová ul. čp. 1217, 1218, 1219, 1220 Kojetín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.4.2009 |
Zapsána dne: | 6.4.2009 | |
Orgány společenství: shromáždění výbor společenství kontrolní komise | 30.3.2018 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 29.4.2014 - 23.11.2016 | |
Den vzniku společenství: 6.1.2009 | 6.4.2009 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 6.4.2009 - 30.3.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nová 1219, Kojetín 75201, Česká republika | 23.11.2016 |
---|
Místopředseda výboru | Petr Vysloužil |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2021 |
Adresa | Nová 1220, 75201 Kojetín |
Předseda výboru | Ing. Luděk Fík |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2023 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
Člen výboru | Filip Složil |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2023 |
Adresa | Družstevní 1305, 75201 Kojetín |
Člen výboru | Pavlína Lukášová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2021 do 9.9.2023 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
Předseda výboru | Ing. Luděk Fík |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2021 do 9.9.2023 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
Předseda výboru | Ondřej Bajer |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2021 do 3.7.2021 |
Adresa | 161, 75201 Křenovice |
Místopředseda výboru | Ing. Luděk Fík |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2018 do 3.7.2021 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
Člen výboru | Ing. Lucie Gruberová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 do 3.7.2021 |
Adresa | Sladovní 36, 75201 Kojetín |
Člen výboru | Ing. Lucie Gruberová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2020 do 5.5.2021 |
Adresa | Nová 1217, 75201 Kojetín |
Předseda výboru | Ondřej Bajer |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2018 do 20.1.2021 |
Adresa | Nová 1217, 75201 Kojetín |
Člen výboru | Ing. Lucie Gruberová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2020 do 17.6.2020 |
Adresa | Dudíkova 1076, 75201 Kojetín |
Člen výboru | Ing. Lucie Němečková |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2018 do 10.6.2020 |
Adresa | Dudíkova 1076, 75201 Kojetín |
předseda výboru | Ing. Miroslav Polách |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 30.3.2018 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
místopředseda výboru | Pavlína Korcová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 30.3.2018 |
Adresa | Nová 1220, 75201 Kojetín |
člen výboru | Leona Mazurová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 30.3.2018 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
člen výboru | Leona Mazurová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 30.3.2018 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
místopředseda výboru | Pavlína Korcová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 30.3.2018 |
Adresa | Nová 1220, 75201 Kojetín |
předseda výboru | Ing. Miroslav Polách |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 30.3.2018 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
člen výboru | Leona Kostihová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 13.5.2016 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
člen výboru | Leona Kostihová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 13.5.2016 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
předseda výboru | Ing. Miroslav Polách |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2012 do 16.11.2015 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
místopředseda výboru | Pavlína Korcová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2014 do 16.11.2015 |
Adresa | Nová 1220, 75201 Kojetín |
člen výboru | Leona Kostihová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2015 do 16.11.2015 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
člen výboru | Leona Kostihová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2012 do 11.8.2015 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
místopředseda výboru | Bronislav Bobiš |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2012 do 29.4.2014 |
Adresa | Tržní náměstí 74, 75201 Kojetín |
předseda výboru | Emil Fík |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2009 do 15.3.2012 |
Adresa | Nová 1219, 75201 Kojetín |
místopředseda výboru | Leona Kostihová |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2010 do 15.3.2012 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
člen výboru | Marek Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2010 do 15.3.2012 |
Adresa | Nová 1217, 75201 Kojetín |
místopředseda výboru | Bc. Marie Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2009 do 30.9.2010 |
Adresa | Nová 1219, 75201 Kojetín |
člen výboru | Leona Kostihová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2009 do 30.9.2010 |
Adresa | Nová 1218, 75201 Kojetín |
IČO: | 28582896 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Nová ul. čp. 1217, 1218, 1219, 1220 Kojetín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Kojetín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 4. 2009 |
Sídlo: | Nová 1219, Kojetín 75201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |