Společenství vlastníků jednotek domu náměstí Svaté Hedviky 2224/10, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu náměstí Svaté Hedviky 2224/10, Opava (26810735) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese náměstí Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 7. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu náměstí Svaté Hedviky 2224/10, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu náměstí Svaté Hedviky 2224/10, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu náměstí Svaté Hedviky 2224/10, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3427 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26810735 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek nám. Svaté Hedviky 2224/10 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.7.2003 |
Zapsána dne: | 4.7.2003 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 4.7.2003 - 10.11.2015 | |
Orgány společenství: - shromážděnívlastníků jednotek - výbor společenství | 4.7.2003 - 28.1.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, Opava 74601, Česká republika | 10.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | nám. Svaté Hedviky 2224/10, Opava 74601, Česká republika | 4.7.2003 - 10.11.2015 |
předseda výboru | Ing. Daniel Pindur |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2021 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
člen výboru | Daniel Dobiáš |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2021 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
člen výboru | Bronislava Matýsková |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2021 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
člen výboru | Mgr. Lubomír Matýsek |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2017 do 30.9.2021 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
předseda výboru | Ing. Daniel Pindur |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2017 do 30.9.2021 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
člen výboru | MUDr. Richard Lachčina |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2021 do 30.9.2021 |
Adresa | Čajkovského 1587/33, 74601 Opava |
člen výboru | MUDr. Richard Lachčina |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2017 do 27.5.2021 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
člen výboru | MUDr. Richard Lachčina |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 28.1.2017 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
místopředseda výboru | MUDr. Quido Kűmpel |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 28.1.2017 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
předseda výboru | Mgr. Lubomír Matýsek |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 28.1.2017 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
místopředseda výboru | MUDr. Quido Kűmpel |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 28.1.2017 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
člen výboru | MUDr. Richard Lachčina |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 28.1.2017 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
předseda výboru | Mgr. Lubomír Matýsek |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 28.1.2017 |
Adresa | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
předseda výboru | Mgr. Lubomír Matýsek |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2003 do 10.11.2015 |
Adresa | nám. Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
místopředseda výboru | MUDr. Quido Kümpel |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2003 do 10.11.2015 |
Adresa | nám. Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
člen výboru | MUDr. Richard Lachčina |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2008 do 10.11.2015 |
Adresa | nám. Sv. Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
člen výboru | MUDr. Vladimír Pindur |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2003 do 7.8.2008 |
Adresa | nám. Svaté Hedviky 2224/10, 74601 Opava |
IČO: | 26810735 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu náměstí Svaté Hedviky 2224/10, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 7. 2003 |
Sídlo: | náměstí Svaté Hedviky 2224/10, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |