Společenství vlastníků jednotek domu nám. Dr. M. Horákové 5, 360 01 Karlovy Vary má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu nám. Dr. M. Horákové 5, 360 01 Karlovy Vary (75145537) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 36001 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 9. 2008 Společenství vlastníků jednotek domu nám. Dr. M. Horákové 5, 360 01 Karlovy Vary má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu nám. Dr. M. Horákové 5, 360 01 Karlovy Vary nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu nám. Dr. M. Horákové 5, 360 01 Karlovy Vary na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 2. 9. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5460 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75145537 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu nám. Dr. M. Horákové 5, 360 01 Karlovy Vary | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.9.2008 |
Zapsána dne: | 2.9.2008 | |
Orgány společenství: výbor společenství shromáždění vlastníků jednotek | 2.9.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 30.6.2016 |
---|
člen výboru | Božena Turoňová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2021 |
Adresa | 16, 36001 Hory |
člen výboru | Ivan Křesina |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 |
Adresa | náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 36001 Karlovy Vary |
předseda výboru | Karel Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 |
Adresa | náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Božena Turoňová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 do 13.6.2021 |
Adresa | náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 36001 Karlovy Vary |
místopředseda výboru | Romana Sunková |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2008 do 30.6.2016 |
Adresa | náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Ivan Křesina |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2008 do 30.6.2016 |
Adresa | náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 36001 Karlovy Vary |
předseda výboru | Karel Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2008 do 30.6.2016 |
Adresa | náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 36001 Karlovy Vary |
IČO: | 75145537 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu nám. Dr. M. Horákové 5, 360 01 Karlovy Vary |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 4. 2008 |
Sídlo: | náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, Karlovy Vary 36001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |