Společenství vlastníků jednotek domu Nádražní 35, Mohelnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Nádražní 35, Mohelnice (26803879) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nádražní 82/35, 78985 Mohelnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu Nádražní 35, Mohelnice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Nádražní 35, Mohelnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Nádražní 35, Mohelnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3141 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26803879 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Nádražní 35, Mohelnice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.5.2003 |
Zapsána dne: | 1.5.2003 | |
Den vzniku společenství: 20.11.2002 | 1.5.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 1.5.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 82/35, Mohelnice 78985, Česká republika | 6.12.2016 |
---|
předseda výboru | MDDr. Zdeněk Ambrož |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2021 |
Adresa | Jesenická 1260/10, 78985 Mohelnice |
člen výboru | MUDr. Lubomír Drlík |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2021 |
Adresa | Jesenická 1253/3, 78985 Mohelnice |
člen výboru | MDDr. Kateřina Holinková |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2021 |
Adresa | 169, 78973 Klopina |
člen výboru | MUDr. Hana Radová |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2016 do 15.6.2021 |
Adresa | Staškova 158/71, 78985 Mohelnice |
člen výboru | MUDr. Jitka Sychrová |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2016 do 15.6.2021 |
Adresa | Jižní 46/5, 78985 Mohelnice |
předseda výboru | MUDr. Zdeněk Ambrož |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2016 do 15.6.2021 |
Adresa | Jesenická 1260/10, 78985 Mohelnice |
místopředseda výboru | MUDr. Zdeněk Ambrož |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2003 do 26.9.2016 |
Adresa | nám. Kosmonautů 898/3, 78985 Mohelnice |
člen výboru | MUDr. Jitka Sychrová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2003 do 26.9.2016 |
Adresa | Jižní 46/5, 78985 Mohelnice |
předseda výboru | MUDr. Zdeněk Pozdíšek |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2014 do 26.9.2016 |
Adresa | Dolní Krčmy 1063/11, 78985 Mohelnice |
předseda výboru | MUDr. Zdeněk Pozdíšek |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2003 do 30.5.2014 |
Adresa | Staškova 38/51, 78985 Mohelnice |
IČO: | 26803879 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Nádražní 35, Mohelnice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Mohelnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 5. 2003 |
Sídlo: | Nádražní 82/35, Mohelnice 78985 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |