Společenství vlastníků jednotek domu Na Hraničkách 397/17 ve Vyškově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Na Hraničkách 397/17 ve Vyškově (28297741) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Hraničkách 397/17, 68201 Vyškov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 8. 2008 Společenství vlastníků jednotek domu Na Hraničkách 397/17 ve Vyškově má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Na Hraničkách 397/17 ve Vyškově nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Na Hraničkách 397/17 ve Vyškově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 8. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6543 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28297741 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Na Hraničkách 397/17 ve Vyškově | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.8.2008 |
Zapsána dne: | 5.8.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Hraničkách 397/17, Vyškov 68201, Česká republika | 30.6.2017 |
---|
předseda výboru | Mgr. Stanislav Chvosta |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2019 |
Adresa | Na Hraničkách 397/17, 68201 Vyškov |
místopředseda výboru | Tomáš Doležel |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2019 |
Adresa | Na Hraničkách 397/17, 68201 Vyškov |
Člen výboru | Andrej Poprik |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2019 |
Adresa | Na Hraničkách 397/17, 68201 Vyškov |
člen výboru | Jaromír Poslík |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2008 do 11.4.2019 |
Adresa | Na Hraničkách 397/17, 68201 Vyškov |
místopředseda výboru | Radek Donaťák |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2008 do 11.4.2019 |
Adresa | Na Hraničkách 397/17, 68201 Vyškov |
předseda výboru | Mgr. Stanislav Chvosta |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2008 do 11.4.2019 |
Adresa | Na Hraničkách 397/17, 68201 Vyškov |
IČO: | 28297741 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Na Hraničkách 397/17 ve Vyškově |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Vyškov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 8. 2008 |
Sídlo: | Na Hraničkách 397/17, Vyškov 68201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |