Společenství vlastníků jednotek domu Mučednická 37,39 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Mučednická 37,39 (26946921) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mučednická 1332/37, 61600 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 2004 Společenství vlastníků jednotek domu Mučednická 37,39 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Mučednická 37,39 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Mučednická 37,39 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 12. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2831 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26946921 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Mučednická 37,39 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.12.2004 |
Zapsána dne: | 14.12.2004 | |
Den vzniku společenství: 1.8.2004 | 14.12.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mučednická 1332/37, Brno 61600, Česká republika | 11.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Mučednická 37, čp.1332, Brno 61600, Česká republika | 14.12.2004 - 11.10.2016 |
předseda výboru SVJ | JUDr. Irena Náplavová |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2020 |
Adresa | Mučednická 1332/37, 61600 Brno |
místopředseda výboru | Petr Švanda |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2020 |
Adresa | Mučednická 1332/37, 61600 Brno |
člen výboru | Ing. Jakub Hodul Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2023 |
Adresa | Mučednická 1332/37, 61600 Brno |
člen výboru | Ing. Jakub Hodul Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2023 do 20.6.2023 |
Adresa | Mučednická 1332/37, 61600 Brno |
člen výboru | Olga Šustrová |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2020 do 31.1.2023 |
Adresa | Mučednická 1341/39, 61600 Brno |
předseda výboru | Libor Kuchařík |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2014 do 21.7.2020 |
Adresa | Mučednická 1341/39, 61600 Brno |
místopředseda výboru | Petr Švanda |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2014 do 21.7.2020 |
Adresa | Mučednická 1332/37, 61600 Brno |
člen výboru | JUDr. Irena Náplavová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 21.7.2020 |
Adresa | Mučednická 1332/37, 61600 Brno |
člen výboru | JUDr. Irena Náplavová |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2014 do 13.7.2016 |
Adresa | Mučednická 1332/37, 61600 Brno |
předseda výboru | Ludmila Rückerová |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2004 do 15.10.2014 |
Adresa | Mučednická 1332/37, Brno |
místopředseda výboru | Jaroslav Šrubař |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2004 do 15.10.2014 |
Adresa | Mučednická 1332/37, Brno |
člen výboru | JUDr. Irena Náplavová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2013 do 15.10.2014 |
Adresa | Mučednická 1332/37, 61600 Brno |
člen výboru | JUDr. Irena Náplavová |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2004 do 10.10.2013 |
Adresa | Mučednická 1332/37, Brno |
IČO: | 26946921 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Mučednická 37,39 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Žabovřesky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 12. 2004 |
Sídlo: | Mučednická 1332/37, Brno 61600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |