Společenství vlastníků jednotek domu Masná 19 čp. 697 Praha 1 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Masná 19 čp. 697 Praha 1 (24849626) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Masná 697/19, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 6. 2011 Společenství vlastníků jednotek domu Masná 19 čp. 697 Praha 1 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Masná 19 čp. 697 Praha 1 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Masná 19 čp. 697 Praha 1 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12691 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24849626 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Masná 19 čp. 697 Praha 1 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.6.2011 |
Zapsána dne: | 15.6.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masná 697/19, Praha 11000, Česká republika | 13.11.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Masná 697/19, Praha 11000, Česká republika | 15.6.2011 - 13.11.2018 |
předseda výboru | Zdeňka Buláková |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2024 |
Adresa | Masná 697/19, 11000 Praha |
člen výboru | Ing. Ondřej Pěkný |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2024 |
Adresa | Masná 621/10, 11000 Praha |
člen výboru | Radovan Bíma |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2024 |
Adresa | Staroměstské náměstí 552/16, 11000 Praha |
předseda výboru | Zdeňka Buláková |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2018 do 20.3.2024 |
Adresa | Masná 697/19, 11000 Praha |
člen výboru | Ondřej Pěkný |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2018 do 20.3.2024 |
Adresa | Masná 621/10, 11000 Praha |
člen výboru | Radovan Bíma |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2018 do 20.3.2024 |
Adresa | Staroměstské náměstí 552/16, 11000 Praha |
člen výboru | Miroslava Kalivodová |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2011 do 13.11.2018 |
Adresa | Masná 697/19, 11000 Praha |
předseda výboru | Renáta Šandová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2017 do 13.11.2018 |
Adresa | Veverkova 1171/31, 17000 Praha |
člen výboru | Vladimír Konůpka |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2016 do 13.11.2018 |
Adresa | Šedova 656/8, 19800 Praha |
předseda výboru | Renáta Šandová |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2011 do 27.10.2017 |
Adresa | Masná 697/19, 11000 Praha |
člen výboru | Vladimír Konůpka |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2011 do 5.3.2016 |
Adresa | Masná 697/19, 11000 Praha |
IČO: | 24849626 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Masná 19 čp. 697 Praha 1 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 6. 2011 |
Sídlo: | Masná 697/19, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |