Společenství vlastníků jednotek domu Masarykova č.p. 377, Klatovy III má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Masarykova č.p. 377, Klatovy III (72089385) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Masarykova 377, 33901 Klatovy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2011 Společenství vlastníků jednotek domu Masarykova č.p. 377, Klatovy III má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Masarykova č.p. 377, Klatovy III nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Masarykova č.p. 377, Klatovy III na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6376 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72089385 | |
Jméno: | Společenství domu 377/III v Klatovech | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.1.2011 |
Zapsána dne: | 1.1.2011 | |
Orgány společensví: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 1.1.2011 - 30.12.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova 377, Klatovy 33901, Česká republika | 4.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykova 377, Klatovy III 33901, Česká republika | 1.1.2011 - 4.1.2016 |
Místopředseda výboru | Radka Matějková |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2016 |
Adresa | Masarykova 377, 33901 Klatovy |
Člen výboru | Lenka Pešlová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2016 |
Adresa | Masarykova 377, 33901 Klatovy |
Předseda výboru | Eva Klasnová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2016 |
Adresa | Plánická 51, 33901 Klatovy |
člen výboru | Lenka Pešlová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2011 do 4.1.2016 |
Adresa | Masarykova 377, 33901 Klatovy III |
místopředseda výboru | Radka Matějková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2014 do 4.1.2016 |
Adresa | Masarykova 377, 33901 Klatovy |
Předseda výboru | Eva Klasnová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2014 do 4.1.2016 |
Adresa | Plánická 51, 33901 Klatovy |
předseda výboru | Eva Klasnová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2011 do 30.12.2014 |
Adresa | Plánická 51, 33901 Klatovy V |
člen výboru | Radka Matějková |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2011 do 30.12.2014 |
Adresa | Masarykova 377, 33901 Klatovy III |
člen výboru | Radka Matějovská |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2011 do 3.3.2011 |
Adresa | Masarykova 377, 33901 Klatovy III |
IČO: | 72089385 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Masarykova č.p. 377, Klatovy III |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Klatovy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 9. 2010 |
Sídlo: | Masarykova 377, Klatovy 33901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |