Společenství vlastníků jednotek domu Loubská 701/1, Děčín I. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Loubská 701/1, Děčín I. (25468952) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 6. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu Loubská 701/1, Děčín I. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Loubská 701/1, Děčín I. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Loubská 701/1, Děčín I. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 10. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2031 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25468952 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Loubská 701/1, Děčín I. | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.6.2003 |
Zapsána dne: | 10.6.2003 | |
Společenství vzniklo dne 1.7.2000. | 10.6.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Loubská 701/1, Děčín I. , Česká republika | 10.6.2003 |
---|
Předseda výboru | Vladimíra Schořová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2003 |
Adresa | Loubská 701/1, Děčín I. |
Člen výboru | Olga Dítětová |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2023 |
Adresa | Loubská 701/1, 40502 Děčín |
Místopředseda výboru | Marie Lepková |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2023 |
Adresa | Loubská 701/1, 40502 Děčín |
Místopředseda výboru | Marie Lepková |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2003 do 19.1.2023 |
Adresa | Loubská 701/1, Děčín I. |
Člen výboru | Olga Dítětová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2003 do 16.1.2023 |
Adresa | Loubská 701/1, Děčín I. |
IČO: | 25468952 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Loubská 701/1, Děčín I. |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 6. 2003 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |