Společenství vlastníků jednotek domu Královopolská 43,45,47,49 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Královopolská 43,45,47,49 (29184983) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Královopolská 3003/45, 61600 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 10. 2009 Společenství vlastníků jednotek domu Královopolská 43,45,47,49 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Královopolská 43,45,47,49 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Královopolská 43,45,47,49 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 10. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7392 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29184983 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu ulice a č. orientační Královopolská 43,45,47,49 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.10.2009 |
Zapsána dne: | 30.10.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Královopolská 3003/45, Brno 61600, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Královopolská 3003, Brno 61600, Česká republika | 30.10.2009 - 13.9.2016 |
předseda výboru | Ludmila Krobotová |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2019 |
Adresa | Královopolská 3002/43, 61600 Brno |
místopředseda výboru | Hana Hanzelínová |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2019 |
Adresa | Královopolská 3004/47, 61600 Brno |
člen výboru | Rudolf Valach |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2019 |
Adresa | Královopolská 3005/49, 61600 Brno |
člen výboru | Ing. Zita Heath |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2019 |
Adresa | Sadová 659/10, 66412 Oslavany |
místopředseda | Hana Hanzelínová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 28.11.2019 |
Adresa | Královopolská 3004/47, 61600 Brno |
člen | Rudolf Valach |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 28.11.2019 |
Adresa | Královopolská 3005/49, 61600 Brno |
člen | Petr Mlejnek |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 28.11.2019 |
Adresa | Královopolská 3003/45, 61600 Brno |
předseda | Ludmila Krobotová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 do 28.11.2019 |
Adresa | Královopolská 3002/43, 61600 Brno |
člen | Petr Mlejnek |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2013 do 13.9.2016 |
Adresa | Královopolská 3003/45, 61600 Brno |
člen | Rudolf Valach |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2013 do 13.9.2016 |
Adresa | Královopolská 3005/49, 61600 Brno |
místopředseda | Hana Hanzelínová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2013 do 13.9.2016 |
Adresa | Královopolská 3004/47, 61600 Brno |
předseda | Ludmila Krobotová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2013 do 13.9.2016 |
Adresa | Královopolská 3002/43, 61600 Brno |
předseda výboru | Marcela Šerá |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2009 do 12.12.2013 |
Adresa | Královopolská 45, 61600 Brno |
místopředseda výboru | MUDr. Milan Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2009 do 12.12.2013 |
Adresa | Královopolská 43, 61600 Brno |
člen výboru | Ludmila Krobotová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2009 do 12.12.2013 |
Adresa | Královopolská 43, 61600 Brno |
člen výboru | Rudolf Valach |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2009 do 12.12.2013 |
Adresa | Královopolská 43, 61600 Brno |
IČO: | 29184983 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Královopolská 43,45,47,49 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Žabovřesky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 10. 2009 |
Sídlo: | Královopolská 3003/45, Brno 61600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |