Společenství vlastníků jednotek domu Komenského 295 - 296, Odolena Voda má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Komenského 295 - 296, Odolena Voda (24779385) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Komenského 296, 25070 Odolena Voda. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 2011 Společenství vlastníků jednotek domu Komenského 295 - 296, Odolena Voda má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Komenského 295 - 296, Odolena Voda nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Komenského 295 - 296, Odolena Voda na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 1. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12198 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24779385 | |
Jméno: | Společenství pro dům 295 - 296 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.1.2011 |
Zapsána dne: | 5.1.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 296, Odolena Voda 25070, Česká republika | 30.1.2016 |
---|
Předseda výboru | Veronika Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2022 |
Adresa | Komenského 296, 25070 Odolena Voda |
člen výboru | Hana Fofonková |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2022 |
Adresa | Komenského 296, 25070 Odolena Voda |
člen výboru | Karel Podhorný |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2022 |
Adresa | Komenského 295, 25070 Odolena Voda |
Člen výboru | Hana Fofonková |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2016 do 6.1.2022 |
Adresa | Komenského 296, 25070 Odolena Voda |
Předseda výboru | Veronika Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2016 do 6.1.2022 |
Adresa | Komenského 296, 25070 Odolena Voda |
Člen výboru | Karel Podhorný |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2016 do 6.1.2022 |
Adresa | Komenského 295, 25070 Odolena Voda |
místopředseda výboru | Hana Fofonková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2011 do 30.1.2016 |
Adresa | Komenského 296, 25070 Odolena Voda |
předseda výboru | Veronika Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2011 do 30.1.2016 |
Adresa | Komenského 296, 25070 Odolena Voda |
člen výboru | Jaroslav Forman |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 30.1.2016 |
Adresa | Boženy Němcové 1193, 28201 Český Brod |
místopředseda výboru | Hana Fofonková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2011 do 30.1.2016 |
Adresa | Komenského 296, 25070 Odolena Voda |
předseda výboru | Veronika Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2011 do 30.1.2016 |
Adresa | Komenského 296, 25070 Odolena Voda |
člen výboru | Jaroslav Forman |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 30.1.2016 |
Adresa | Boženy Němcové 1193, 28201 Český Brod |
člen výboru | Jaroslav Forman |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2011 do 13.11.2015 |
Adresa | Komenského 296, 25070 Odolena Voda |
IČO: | 24779385 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Komenského 295 - 296, Odolena Voda |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Odolena Voda |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 1. 2011 |
Sídlo: | Komenského 296, Odolena Voda 25070 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |