Společenství vlastníků jednotek domu Kolaříkova 653 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Kolaříkova 653 (26804255) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kolaříkova 653, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu Kolaříkova 653 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Kolaříkova 653 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Kolaříkova 653 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 20. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3150 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26804255 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Kolaříkova 653 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.5.2003 |
Zapsána dne: | 20.5.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 20.5.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000 | 20.5.2003 - 12.10.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kolaříkova 653, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 12.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Kolaříkova 653, Frýdek-Místek 73802, Česká republika | 20.5.2003 - 12.10.2015 |
člen výboru | Michal Žídek |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2015 |
Adresa | Kolaříkova 653, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | David Prusek |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2015 |
Adresa | Dr. Antonína Vaculíka 1898, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Marie Werliková |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2015 |
Adresa | Kolaříkova 653, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | René Rodek |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2015 |
Adresa | Kolaříkova 653, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Rudolf Zlý |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2015 |
Adresa | Kolaříkova 653, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Rudolf Zlý |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2005 do 12.10.2015 |
Adresa | Kolaříkova 653, 73802 Frýdek-Místek |
člen výboru | Michal Žídek |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2013 do 12.10.2015 |
Adresa | Kolaříkova 653, 73801 Frýdek-Místek |
člen výboru | Marie Werliková |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2013 do 12.10.2015 |
Adresa | Kolaříkova 653, 73801 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | René Rodek |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2013 do 12.10.2015 |
Adresa | Kolaříkova 653, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | David Prusek |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2013 do 12.10.2015 |
Adresa | Dr. Antonína Vaculíka 1898, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | Ing. Eduard Tyleček |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2003 do 19.2.2013 |
Adresa | Kolaříkova 653, 73802 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | Lukáš Vích |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2005 do 19.2.2013 |
Adresa | Kolaříkova 653, 73802 Frýdek-Místek |
člen výboru | Lukáš Vích |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2003 do 14.7.2005 |
Adresa | Kolaříkova 653, 73802 Frýdek-Místek |
místopředseda výboru | RSDr. Jan Cibuliak |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2003 do 14.7.2005 |
Adresa | Kolaříkova 653, 73802 Frýdek-Místek |
IČO: | 26804255 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Kolaříkova 653 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 5. 2003 |
Sídlo: | Kolaříkova 653, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |