Společenství vlastníků jednotek domu Jenišovice 226 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Jenišovice 226 (25482157) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 226, 46833 Jenišovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 2. 2004 Společenství vlastníků jednotek domu Jenišovice 226 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Jenišovice 226 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Jenišovice 226 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 10. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2694 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25482157 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Jenišovice 226 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.2.2004 |
Zapsána dne: | 10.2.2004 | |
Den vzniku 1.7.2000 | 10.2.2004 - 5.3.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 226, Jenišovice 46833, Česká republika | 16.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | č.p. 226, Jenišovice 46833, Česká republika | 10.2.2004 - 16.9.2016 |
Předseda výboru | Věra Küfnerová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2022 |
Adresa | 226, 46833 Jenišovice |
Místopředseda výboru | Věra Svobodníková |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2022 |
Adresa | 226, 46833 Jenišovice |
Člen výboru | Jaromír Sáček |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2022 |
Adresa | 226, 46833 Jenišovice |
člen výboru | Jaromír Sáček |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 do 27.10.2022 |
Adresa | 226, 46833 Jenišovice |
místopředseda výboru | Věra Svobodníková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 do 27.10.2022 |
Adresa | 226, 46833 Jenišovice |
předseda výboru | Věra Küfnerová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2018 do 27.10.2022 |
Adresa | 226, 46833 Jenišovice |
předseda výboru | Věra Küfnerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 do 18.8.2018 |
Adresa | 216, 46833 Jenišovice |
předseda výboru | Věra Küfnerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 do 18.8.2018 |
Adresa | 216, 46833 Jenišovice |
místopředseda | Věra Küfnerová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2004 do 5.3.2014 |
Adresa | čp. 216, 46833 Jenišovice |
člen | František Jiroš |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2004 do 5.3.2014 |
Adresa | čp. 226, 46833 Jenišovice |
předseda | Jitka Brodská |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2004 do 5.3.2014 |
Adresa | čp. 226, 46833 Jenišovice |
IČO: | 25482157 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Jenišovice 226 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Jenišovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 2. 2004 |
Sídlo: | 226, Jenišovice 46833 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |