Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 18, Šumperk má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 18, Šumperk (25902784) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 18, Šumperk má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 18, Šumperk nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 18, Šumperk na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 40 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25902784 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 18, Šumperk | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.3.2002 |
Zapsána dne: | 19.3.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 19.3.2002 - 27.10.2015 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 19.3.2002 - 27.10.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | J. z Poděbrad 2000/18, Šumperk 78701, Česká republika | 27.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | J. z Poděbrad 2000/18, Šumperk 78701, Česká republika | 19.3.2002 - 27.10.2015 |
předseda výboru | Dáša Langová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2024 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Jarmila Hojgrová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2024 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Kateřina Boudová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2024 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Tomáš Matas |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2024 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Jiří Pikna |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2024 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Jarmila Hojgrová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2019 do 17.9.2024 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Anna Muratidisová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2019 do 17.9.2024 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Kateřina Boudová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2019 do 17.9.2024 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Marcela Všetíčková |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2019 do 17.9.2024 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
předseda výboru | Dáša Langová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2019 do 17.9.2024 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
místopředseda výboru | Jarmila Hojgrová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2014 do 22.3.2019 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Petra Gieslová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2014 do 22.3.2019 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Marcela Všetíčková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2014 do 22.3.2019 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Kateřina Boudová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2014 do 22.3.2019 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
předseda výboru | Dáša Langová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2014 do 22.3.2019 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Petr Giesl |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2009 do 26.2.2014 |
Adresa | Krapkova 914/2, 78701 Šumperk |
člen výboru | Marcela Všetíčková |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2009 do 26.2.2014 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
předseda výboru | Pavel Heděnec |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2009 do 26.2.2014 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Jarmila Hojgrová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2011 do 26.2.2014 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
místopředseda výboru | Dáša Langová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2011 do 26.2.2014 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
místopředseda výboru | Leo Bogumský |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2009 do 15.2.2011 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Dáša Langová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2009 do 15.2.2011 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
předseda výboru | Ing. Jiří Gažar |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2005 do 14.3.2009 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
místopředseda výboru | Josefa Psotová |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2005 do 14.3.2009 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Dáša Langová |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2005 do 14.3.2009 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
předseda výboru | Jana Pleyerová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2002 do 4.3.2005 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
místopředseda výboru | Jana Vařeková |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2002 do 4.3.2005 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Marie Vařeková |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2002 do 4.3.2005 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Alois Vašátko |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2002 do 4.3.2005 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
člen výboru | Alice Jurčíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2002 do 4.3.2005 |
Adresa | J. z Poděbrad 2000/18, 78701 Šumperk |
IČO: | 25902784 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu J. z Poděbrad 18, Šumperk |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Šumperk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 3. 2002 |
Sídlo: | J. z Poděbrad 2000/18, Šumperk 78701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |