Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní č.p. 367, Hanušovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní č.p. 367, Hanušovice (26808242) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hlavní 367, 78833 Hanušovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 6. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní č.p. 367, Hanušovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní č.p. 367, Hanušovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní č.p. 367, Hanušovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3320 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26808242 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní č.p.367, Hanušovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.6.2003 |
Zapsána dne: | 5.6.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 5.6.2003 - 23.11.2016 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 5.6.2003 - 23.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlavní 367, Hanušovice 78833, Česká republika | 14.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hlavní č.p.367, Hanušovice 78833, Česká republika | 5.6.2003 - 14.11.2016 |
člen výboru | Šárka Gronychová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2019 |
Adresa | Hlavní 367, 78833 Hanušovice |
člen výboru | Rostislav Pavlek |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2019 |
Adresa | Habartická 165, 78833 Hanušovice |
předseda výboru | Markéta Zahradníčková |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2019 |
Adresa | Hlavní 367, 78833 Hanušovice |
předseda výboru | Jaromír Gronych |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2018 do 3.5.2019 |
Adresa | Lázeňská 758, 78961 Bludov |
člen výboru | Rostislav Pavlek |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 3.5.2019 |
Adresa | Habartická 165, 78833 Hanušovice |
člen výboru | Markéta Zahradníčková |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 3.5.2019 |
Adresa | Hlavní 367, 78833 Hanušovice |
předseda výboru | Jaromír Gronych |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 31.8.2018 |
Adresa | Hlavní 367, 78833 Hanušovice |
předseda výboru | Jaromír Gronych |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 31.8.2018 |
Adresa | Hlavní 367, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Markéta Zahradníčková |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 23.11.2016 |
Adresa | Hlavní 367, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Rostislav Pavlek |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 23.11.2016 |
Adresa | Habartická 165, 78833 Hanušovice |
předseda výboru | Jaromír Gronych |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 do 23.11.2016 |
Adresa | Hlavní 367, 78833 Hanušovice |
předseda výboru | Jaromír Gronych |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 do 23.11.2016 |
Adresa | Hlavní 367, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Rostislav Pavlek |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 23.11.2016 |
Adresa | Habartická 165, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Markéta Zahradníčková |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 23.11.2016 |
Adresa | Hlavní 367, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Rostislav Pavlek |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2006 do 14.11.2016 |
Adresa | Habartická 165, Hanušovice |
místopředseda výboru | Markéta Zahradníčková |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2007 do 14.11.2016 |
Adresa | Hlavní 367, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Rostislav Pavlek |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2006 do 14.11.2016 |
Adresa | Habartická 165, Hanušovice |
místopředseda výboru | Markéta Zahradníčková |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2007 do 14.11.2016 |
Adresa | Hlavní 367, 78833 Hanušovice |
předseda výboru | Jaromír Gronych |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2010 do 25.2.2016 |
Adresa | Hlavní 367, 78833 Hanušovice |
předseda výboru | Alena Kozáková |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2006 do 22.6.2010 |
Adresa | Hlavní 367, Hanušovice |
místopředseda výboru | Markéta Luksová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2006 do 22.8.2007 |
Adresa | Na Holbě 466, Hanušovice |
předseda výboru | František Urban |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2003 do 7.3.2006 |
Adresa | Hlavní č.p. 367, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Alena Kozáková |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2003 do 7.3.2006 |
Adresa | Hlavní č.p. 367, 78833 Hanušovice |
místopředseda výboru | Rostislav Pavlek |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2003 do 7.3.2006 |
Adresa | Habartická č.p. 165, 78833 Hanušovice |
IČO: | 26808242 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Hlavní č.p. 367, Hanušovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Hanušovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 6. 2003 |
Sídlo: | Hlavní 367, Hanušovice 78833 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |