Společenství vlastníků jednotek domu Habřinova 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Habřinova 4 (27694666) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Habřinova 778/4, 62400 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 2006 Společenství vlastníků jednotek domu Habřinova 4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Habřinova 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Habřinova 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 7. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5242 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27694666 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Habřinova 4 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.7.2006 |
Zapsána dne: | 27.7.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Habřinova 778/4, Brno 62400, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Habřinova čor.4,čp.778, Brno 62400, Česká republika | 27.7.2006 - 5.10.2016 |
předseda výboru | Petr Vašulka |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2023 |
Adresa | Habřinova 778/4, 62400 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Daniel Šupa |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2023 |
Adresa | Heinrichova 212/27, 60200 Brno |
člen výboru | Radmila Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2023 |
Adresa | Habřinova 778/4, 62400 Brno |
člen výboru | Radmila Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 17.2.2023 |
Adresa | Habřinova 778/4, 62400 Brno |
člen výboru | Ing. Daniel Šupa |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 17.2.2023 |
Adresa | Heinrichova 212/27, 60200 Brno |
předseda výboru | Petr Vašulka |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 17.2.2023 |
Adresa | Habřinova 778/4, 62400 Brno |
člen | Ing. Daniel Šupa |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2006 do 5.10.2016 |
Adresa | Habřinova 4, 62400 Brno |
člen | Radmila Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2006 do 5.10.2016 |
Adresa | Habřinova 4, 62400 Brno |
předseda | Petr Vašulka |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2006 do 5.10.2016 |
Adresa | Habřinova 4, 62400 Brno |
IČO: | 27694666 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Habřinova 4 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Komín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 7. 2006 |
Sídlo: | Habřinova 778/4, Brno 62400 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |