Společenství vlastníků jednotek domu "H" č.p. 800/16 v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu "H" č.p. 800/16 v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové (26011891) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 2004 Společenství vlastníků jednotek domu "H" č.p. 800/16 v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu "H" č.p. 800/16 v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu "H" č.p. 800/16 v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 29. 6. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2583 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26011891 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu "H" č.p. 800/16 v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.6.2004 |
Zapsána dne: | 29.6.2004 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 29.6.2004 - 12.5.2015 | |
Den vzniku společenství: 26. 2. 2003 | 29.6.2004 - 12.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bratří Štefanů 800/16, Hradec Králové 50003, Česká republika | 26.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Bratří Štefanů 800/16, Hradec Králové 50003, Česká republika | 29.6.2004 - 26.10.2016 |
Předseda výboru | David Bukač |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2024 |
Adresa | Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové |
Místopředseda výboru | Jan Tobišek |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2024 |
Adresa | Severní 758/38, 50003 Hradec Králové |
Člen výboru | Jana Cilimingas Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2024 |
Adresa | Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové |
Předseda | Jiří Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2019 do 7.6.2024 |
Adresa | Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové |
předseda výboru | Jaromír Suchý |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2014 do 11.10.2019 |
Adresa | Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové |
místopředseda výboru | David Bukač |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2015 do 11.10.2019 |
Adresa | Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové |
člen výboru | Milan Rypl |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2015 do 27.3.2019 |
Adresa | Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové |
předseda výboru | Eva Andrýsková |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2009 do 24.9.2014 |
Adresa | Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové |
člen výboru | Ing. Jiří Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2009 do 24.9.2014 |
Adresa | Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové |
člen výboru | Antonín Jirucha |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2012 do 24.9.2014 |
Adresa | Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové |
člen výboru | Petr Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2009 do 14.12.2012 |
Adresa | Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové |
Předsedkyně výboru | Eva Andrýsková |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2004 do 9.6.2009 |
Adresa | Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové |
Členka výboru | Jaroslava Ryplová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2004 do 9.6.2009 |
Adresa | Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové |
Člen výboru | Petr Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2004 do 9.6.2009 |
Adresa | Bratří Štefanů 800/16, 50003 Hradec Králové |
IČO: | 26011891 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu "H" č.p. 800/16 v ulici Bratří Štefanů, Hradec Králové |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 6. 2004 |
Sídlo: | Bratří Štefanů 800/16, Hradec Králové 50003 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |