Společenství vlastníků jednotek domu Gorkého 42 v Brně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Gorkého 42 v Brně (26897644) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Gorkého 85/42, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu Gorkého 42 v Brně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Gorkého 42 v Brně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Gorkého 42 v Brně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3400 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26897644 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Gorkého 42 v Brně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.7.2003 |
Zapsána dne: | 8.7.2003 | |
Den vzniku společenství: 18.03.2002 | 8.7.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gorkého 85/42, Brno 60200, Česká republika | 6.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Gorkého 42/85, Brno 60200, Česká republika | 8.7.2003 - 21.6.2011 |
člen výboru | Ing. Jaroslav Chudík |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 |
Adresa | Gorkého 85/42, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Vratislav Vaverka |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2017 |
Adresa | Gorkého 85/42, 60200 Brno |
člen výboru | Doc. PhDr. Milena Šubrtová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2017 |
Adresa | Gorkého 85/42, 60200 Brno |
předseda výboru | Ing. Jaroslav Chudík |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2017 |
Adresa | Gorkého 85/42, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Vratislav Vaverka |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2011 |
Adresa | Gorkého 85/42, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Jaroslav Chudík |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2013 |
Adresa | Smetanova 345/7, 60200 Brno |
předseda výboru | Jarmila Fridrichová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2016 |
Adresa | Veleslavínova 95/6, 11000 Praha |
člen výboru | Ing. Vratislav Vaverka |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 |
Adresa | Gorkého 85/42, 60200 Brno |
předseda výboru | Jarmila Fridrichová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2016 do 3.4.2017 |
Adresa | Veleslavínova 95/6, 11000 Praha |
člen výboru | Ing. Vratislav Vaverka |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 do 3.4.2017 |
Adresa | Gorkého 85/42, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Jaroslav Chudík |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 3.4.2017 |
Adresa | Gorkého 85/42, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Jaroslav Chudík |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2013 do 21.12.2016 |
Adresa | Smetanova 345/7, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Vratislav Vaverka |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2011 do 7.11.2016 |
Adresa | Gorkého 85/42, 60200 Brno |
předseda výboru | Jarmila Fridrichová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2015 do 5.6.2016 |
Adresa | Gorkého 85/42, 60200 Brno |
předseda výboru | Jarmila Fridrichová |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2011 do 1.8.2015 |
Adresa | Gorkého 85/42, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Jaroslav Chudík |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2011 do 25.9.2013 |
Adresa | Smetanova 345/7, 60200 Brno |
předseda | Jarmila Fridrichová |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2003 do 21.6.2011 |
Adresa | Nádražní 4, 60200 Brno |
místopředseda | MUDr. Zdeněk Mechl |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2003 do 21.6.2011 |
Adresa | Tučkova 28 čp. 919, 60200 Brno |
člen | ing. František Houdek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2003 do 21.6.2011 |
Adresa | Gorkého 42 čp. 85, 60200 Brno |
IČO: | 26897644 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Gorkého 42 v Brně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 7. 2003 |
Sídlo: | Gorkého 85/42, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |