"Společenství vlastníků jednotek domu Gagarinova 497/7, 498/9, 499/11, 500/13, 501/15 a 502/17, Karlovy Vary" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"Společenství vlastníků jednotek domu Gagarinova 497/7, 498/9, 499/11, 500/13, 501/15 a 502/17, Karlovy Vary" (71213279) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Gagarinova 500/13, 36001 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 10. 2004 "Společenství vlastníků jednotek domu Gagarinova 497/7, 498/9, 499/11, 500/13, 501/15 a 502/17, Karlovy Vary" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "Společenství vlastníků jednotek domu Gagarinova 497/7, 498/9, 499/11, 500/13, 501/15 a 502/17, Karlovy Vary" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "Společenství vlastníků jednotek domu Gagarinova 497/7, 498/9, 499/11, 500/13, 501/15 a 502/17, Karlovy Vary" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 13. 10. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3510 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71213279 | |
Jméno: | "Společenství vlastníků jednotek domu Gagarinova 497/7, 498/9, 499/11, 500/13, 501/15 a 502/17, Karlovy Vary" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.10.2004 |
Zapsána dne: | 13.10.2004 | |
Orgány společenství: -shromáždění -výbor | 8.6.2017 | |
Den vzniku společenství: 12. března 2003 | 13.10.2004 - 31.1.2017 | |
Orgány společenství: -shromáždění vlastníků jednotek -výbor společenství | 13.10.2004 - 8.6.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gagarinova 500/13, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 31.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Gagarinova 500/13, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 13.10.2004 - 31.1.2017 |
člen výboru | Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2023 |
Adresa | Jungmannova 467/2, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Ing. Zdeněk Nádvorník |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2022 |
Adresa | Gagarinova 498/9, 36001 Karlovy Vary |
předseda výboru | Miroslav Lacina |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2022 |
Adresa | Gagarinova 500/13, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2022 do 18.8.2023 |
Adresa | Gagarinova 502/17, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2017 do 20.4.2022 |
Adresa | Gagarinova 502/17, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Ing. Zdeněk Nádvorník |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2017 do 20.4.2022 |
Adresa | Gagarinova 498/9, 36001 Karlovy Vary |
předseda výboru | Miroslav Lacina |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2017 do 20.4.2022 |
Adresa | Gagarinova 500/13, 36001 Karlovy Vary |
místopředseda výboru | Miloš Špička |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2010 do 31.1.2017 |
Adresa | Gagarinova 501/15, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Karel Mahr |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2010 do 31.1.2017 |
Adresa | Gagarinova 500/13, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Jiří Vyletěl |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2010 do 31.1.2017 |
Adresa | Gagarinova 497/7, 36001 Karlovy Vary |
předseda výboru | Zdeněk Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2016 do 31.1.2017 |
Adresa | Gagarinova 502/17, 36001 Karlovy Vary |
předseda výboru | Zdeněk Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2010 do 8.12.2016 |
Adresa | Gagarinova 502/17, 36001 Karlovy Vary |
předseda výboru | Zdeněk Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2004 do 20.5.2010 |
Adresa | Gagarinova 502/17, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Daniel Valouch |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2004 do 20.5.2010 |
Adresa | Gagarinova , Karlovy Vary |
člen výboru | Marta Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2004 do 20.5.2010 |
Adresa | Gagarinova 498/9, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Ivana Prachařová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2004 do 20.5.2010 |
Adresa | Gagarinova 499/11, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Karel Mahr |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2004 do 20.5.2010 |
Adresa | Gagarinova 500/13, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Dana Hamplová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2004 do 20.5.2010 |
Adresa | Gagarinova 501/15, 36001 Karlovy Vary |
IČO: | 71213279 |
---|---|
Firma: | "Společenství vlastníků jednotek domu Gagarinova 497/7, 498/9, 499/11, 500/13, 501/15 a 502/17, Karlovy Vary" |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 3. 2003 |
Sídlo: | Gagarinova 500/13, Karlovy Vary 36001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |