Společenství vlastníků jednotek domu Estonská 2567, Kladno Kročehlavy má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Estonská 2567, Kladno Kročehlavy (03852229) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Estonská 2567, 27201 Kladno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 2015 Společenství vlastníků jednotek domu Estonská 2567, Kladno Kročehlavy má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Estonská 2567, Kladno Kročehlavy nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Estonská 2567, Kladno Kročehlavy na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 3. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 16334 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03852229 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Estonská 2567, Kladno Kročehlavy | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.3.2015 |
Zapsána dne: | 26.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Estonská 2567, Kladno 27201, Česká republika | 26.3.2015 |
---|
člen výboru | Mgr. Václav Vondrovský |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 |
Adresa | Vašíčkova 3039, 27204 Kladno |
člen výboru | Ing. Vlastimil Polák |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 |
Adresa | Estonská 2567, 27201 Kladno |
člen výboru | Zdislav Čurda |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 |
Adresa | Estonská 2567, 27201 Kladno |
člen výboru | Stanislav Panenka |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 |
Adresa | Estonská 2567, 27201 Kladno |
předseda výboru | Jiří Hroník |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 |
Adresa | 81, 27305 Svinařov |
člen výboru | Mgr. Václav Vondrovský |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 do 14.1.2021 |
Adresa | Marie Majerové 893, 27309 Kladno |
člen výboru | Antonín Přibyl |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 do 20.7.2020 |
Adresa | Estonská 2567, 27201 Kladno |
člen výboru | Mgr. Václav Vondrovský |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 do 1.11.2017 |
Adresa | Estonská 2567, 27201 Kladno |
člen výboru | Mgr. Václav Vondrovský |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 do 1.11.2017 |
Adresa | Estonská 2567, 27201 Kladno |
člen výboru | Zdeněk Franta |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 do 6.10.2017 |
Adresa | Estonská 2567, 27201 Kladno |
IČO: | 03852229 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Estonská 2567, Kladno Kročehlavy |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Kladno |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 6. 2008 |
Sídlo: | Estonská 2567, Kladno 27201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |