Společenství vlastníků jednotek domu Erbenova 179/9, Olomouc má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Erbenova 179/9, Olomouc (27773108) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Erbenova 179/9, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 7. 2006 Společenství vlastníků jednotek domu Erbenova 179/9, Olomouc má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Erbenova 179/9, Olomouc nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Erbenova 179/9, Olomouc na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 7. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5137 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27773108 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Erbenova 179/9, Olomouc | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.7.2006 |
Zapsána dne: | 26.7.2006 | |
Orgány společenství: - Shromáždění vlastníků jednotek - Pověřený vlastník | 26.7.2006 | |
Den vzniku společenství: 11. ledna 2006 | 26.7.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Erbenova 179/9, Olomouc 77900, Česká republika | 16.11.2016 |
---|
pověřený vlastník | MUDr. Věra Eichlerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 |
Adresa | Erbenova 179/9, 77900 Olomouc |
pověřený vlastník | MUDr. Věra Eichlerová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2006 do 4.8.2015 |
Adresa | Erbenova 179/9, 77900 Olomouc |
IČO: | 27773108 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Erbenova 179/9, Olomouc |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 7. 2006 |
Sídlo: | Erbenova 179/9, Olomouc 77900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |