Společenství vlastníků jednotek domu Dr. Sokola 829, Sadská má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu Dr. Sokola 829, Sadská (27073734) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dr. Sokola 829, 28912 Sadská. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 8. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu Dr. Sokola 829, Sadská má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu Dr. Sokola 829, Sadská nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu Dr. Sokola 829, Sadská na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4104 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27073734 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek čp. 829 Sadská | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.8.2003 |
Zapsána dne: | 6.8.2003 | |
den vzniku: 1.7.2000 | 6.8.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dr. Sokola čp. 829, Sadská 28912, Česká republika | 6.8.2003 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Lenka Hájková |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2021 |
Adresa | Dr. Sokola 829, 28912 Sadská |
člen výboru | Lenka Hájková |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2003 do 22.1.2021 |
Adresa | Dr. Sokola čp. 829, 28912 Sadská |
člen výboru | Jana Kafková |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2003 do 22.1.2021 |
Adresa | Dr. Sokola čp. 829, 28912 Sadská |
předseda výboru | Jaroslava Suchá |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2019 do 22.1.2021 |
Adresa | Matějkova 1932/6, 19000 Praha |
předseda výboru | Jaroslava Suchá |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2003 do 5.4.2019 |
Adresa | Dr. Sokola čp. 829, 28912 Sadská |
IČO: | 27073734 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu Dr. Sokola 829, Sadská |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Sadská |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 8. 2003 |
Sídlo: | Dr. Sokola 829, Sadská 28912 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |