Společenství vlastníků jednotek domu čp. 974 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 974 (25490737) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 2004 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 974 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 974 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 974 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 7. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3026 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25490737 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 974 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.7.2004 |
Zapsána dne: | 1.7.2004 | |
den vzniku společenství: 20. srpna 2003 | 1.7.2004 - 3.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. Dubická 974, Česká Lípa 47001, Česká republika | 1.7.2004 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Maria Ramíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2023 |
Adresa | Dubická 974/38, 47001 Česká Lípa |
předseda společenství vlastníků | Maria Ramíková |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2018 do 10.1.2023 |
Adresa | Dubická 974/38, 47001 Česká Lípa |
předseda společenství | Eugenia Baranovičová |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2017 do 6.4.2018 |
Adresa | Dubická 974/38, 47001 Česká Lípa |
předseda společenství | Eugenia Baranovičová |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2017 do 6.4.2018 |
Adresa | Dubická 974/38, 47001 Česká Lípa |
pověřený vlastník | Eugenia Baranovičová |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2015 do 3.2.2017 |
Adresa | Dubická 974/38, 47001 Česká Lípa |
pověřený vlastník | Eugenia Baranovičová |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2007 do 13.3.2015 |
Adresa | Dubická 974, 47001 Česká Lípa |
Místopředseda výboru | Maria Ramíková |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2004 do 25.9.2007 |
Adresa | Dubická 974, 47001 Česká Lípa |
Člen výboru | Eugenie Baranovičová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2004 do 25.9.2007 |
Adresa | Dubická 974, 47001 Česká Lípa |
Předseda výboru | Štěpánka Brožová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2004 do 25.9.2007 |
Adresa | Dubická 974, 47001 Česká Lípa |
IČO: | 25490737 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 974 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Česká Lípa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2004 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |