Společenství vlastníků jednotek domu čp.942-943, Kopřivnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp.942-943, Kopřivnice (26828740) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pod Bílou horou 942/8, 74221 Kopřivnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 3. 2004 Společenství vlastníků jednotek domu čp.942-943, Kopřivnice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp.942-943, Kopřivnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp.942-943, Kopřivnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 20. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3851 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26828740 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp.942-943, Kopřivnice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.3.2004 |
Zapsána dne: | 20.3.2004 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 20.3.2004 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 20.3.2004 - 2.7.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Bílou horou 942/8, Kopřivnice 74221, Česká republika | 2.7.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Bílou horou 942, Kopřivnice 74221, Česká republika | 20.3.2004 - 2.7.2013 |
předseda výboru | Ing. Jaroslav Havrlant |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2023 |
Adresa | Pod Bílou horou 963/18, 74221 Kopřivnice |
člen výboru | Naděžda Hulová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2023 |
Adresa | Pod Bílou horou 943/6, 74221 Kopřivnice |
člen výboru | Jana Dominiková |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2023 |
Adresa | Pod Bílou horou 942/8, 74221 Kopřivnice |
předseda výboru | Dušan Kahánek |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2018 do 10.6.2023 |
Adresa | Pod Bílou horou 942/8, 74221 Kopřivnice |
člen výboru | Naděžda Hulová |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2018 do 10.6.2023 |
Adresa | Pod Bílou horou 943/6, 74221 Kopřivnice |
člen výboru | Jana Dominiková |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2018 do 10.6.2023 |
Adresa | Pod Bílou horou 942/8, 74221 Kopřivnice |
předseda výboru | Petr Šejnoha |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2013 do 15.6.2018 |
Adresa | Pod Bílou horou 943/6, 74221 Kopřivnice |
místopředseda výboru | Naděžda Hulová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2013 do 15.6.2018 |
Adresa | Pod Bílou horou 943/6, 74221 Kopřivnice |
člen výboru | Robert Jurečka |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2013 do 15.6.2018 |
Adresa | Na Luhách 1490/25, 74221 Kopřivnice |
člen výboru | Antonín Dobiáš |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2013 do 15.6.2018 |
Adresa | Pod Bílou horou 942/8, 74221 Kopřivnice |
člen výboru | Josef Bartušek |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2013 do 15.6.2018 |
Adresa | Pod Bílou horou 942/8, 74221 Kopřivnice |
předseda výboru | Antonín Dobiáš |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2009 do 2.7.2013 |
Adresa | Pod Bílou horou 942, Kopřivnice |
místopředseda výboru | Robert Jurečka |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2009 do 2.7.2013 |
Adresa | Pod Bílou horou 943, Kopřivnice |
člen výboru | Leoš Nehera |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2009 do 2.7.2013 |
Adresa | Pod Bílou horou 942, Kopřivnice |
místopředseda výboru | Robert Jurečka |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2004 do 21.2.2009 |
Adresa | ul. Pod Bílou horou 943, Kopřivnice |
předseda výboru | Antonín Dobiáš |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2004 do 21.2.2009 |
Adresa | ul. Pod Bílou horou 942, Kopřivnice |
člen výboru | Leoš Nehera |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2004 do 21.2.2009 |
Adresa | ul. Pod Bílou horou 942/8, Kopřivnice |
IČO: | 26828740 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp.942-943, Kopřivnice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Kopřivnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 3. 2004 |
Sídlo: | Pod Bílou horou 942/8, Kopřivnice 74221 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |