Společenství vlastníků jednotek domu čp. 913 v Libušíně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 913 v Libušíně (24197815) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Přemyslova 913, 27306 Libušín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 1. 2012 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 913 v Libušíně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 913 v Libušíně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 913 v Libušíně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 1. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 13223 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24197815 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 913 v Libušíně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.1.2012 |
Zapsána dne: | 14.1.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Přemyslova 913, Libušín 27306, Česká republika | 13.11.2015 |
---|
Člen výboru | Tomáš Krull |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2023 |
Adresa | Přemyslova 913, 27306 Libušín |
Předseda výboru | Václav Jurčovský |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2021 |
Adresa | Přemyslova 913, 27306 Libušín |
Člen výboru | Marek Orečný |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2021 |
Adresa | Přemyslova 913, 27306 Libušín |
Člen výboru | Jakub Műller |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2022 do 12.5.2023 |
Adresa | Družstevní 273/3, 28401 Kutná Hora |
Člen výboru | Jakub Müller |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2021 do 9.11.2022 |
Adresa | Přemyslova 913, 27306 Libušín |
místopředseda výboru | Monika Veltruská |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2019 do 25.11.2021 |
Adresa | 30, 27401 Dřínov |
člen výboru | Jakub Müller |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2017 do 25.11.2021 |
Adresa | Přemyslova 913, 27306 Libušín |
předseda výboru | Václav Jurčovský |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2017 do 25.11.2021 |
Adresa | Přemyslova 913, 27306 Libušín |
místopředseda výboru | Monika Veltruská |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2017 do 4.9.2019 |
Adresa | Hálkova 140, 27306 Libušín |
člen výboru | Jakub Müller |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 7.1.2017 |
Adresa | Přemyslova 913, 27306 Libušín |
místopředseda výboru | Monika Veltruská |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 7.1.2017 |
Adresa | Hálkova 140, 27306 Libušín |
předseda výboru | Václav Jurčovský |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 7.1.2017 |
Adresa | Přemyslova 913, 27306 Libušín |
člen výboru | Jakub Müller |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 7.1.2017 |
Adresa | Přemyslova 913, 27306 Libušín |
místopředseda výboru | Monika Veltruská |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 7.1.2017 |
Adresa | Hálkova 140, 27306 Libušín |
předseda výboru | Václav Jurčovský |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 7.1.2017 |
Adresa | Přemyslova 913, 27306 Libušín |
místopředseda výboru | Monika Veltruská |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2012 do 13.11.2015 |
Adresa | Sokola Tůmy 329, 27306 Libušín |
člen výboru | Jakub Müller |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2012 do 13.11.2015 |
Adresa | Přemyslova 913, 27306 Libušín |
předseda výboru | Václav Jurčovský |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2012 do 13.11.2015 |
Adresa | Norská 2516, 27201 Kladno |
IČO: | 24197815 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 913 v Libušíně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Libušín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 1. 2012 |
Sídlo: | Přemyslova 913, Libušín 27306 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |