Společenství vlastníků jednotek domu čp. 823/II v Jindřichově Hradci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 823/II v Jindřichově Hradci (26050323) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Třebického 823, 37701 Jindřichův Hradec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 9. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 823/II v Jindřichově Hradci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 823/II v Jindřichově Hradci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 823/II v Jindřichově Hradci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 24. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 675 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26050323 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 823/II v Jindřichově Hradci | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.9.2002 |
Zapsána dne: | 24.9.2002 | |
Den vzniku společenství: 12.6.2002. | 24.9.2002 - 3.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Třebického 823, Jindřichův Hradec 37701, Česká republika | 3.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Třebického ulice 823/II, Jindřichův Hradec 37701, Česká republika | 24.9.2002 - 3.10.2016 |
předseda výboru | Pavel Hanefl |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2021 |
Adresa | Třebického 823, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Anna Štefková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2021 |
Adresa | Třebického 823, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Marta Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2021 |
Adresa | Třebického 823, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Anna Štefková |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 25.11.2021 |
Adresa | Třebického 823, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Marta Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 25.11.2021 |
Adresa | Třebického 823, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Pavel Hanefl |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 25.11.2021 |
Adresa | Třebického 823, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Marta Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2012 do 22.6.2016 |
Adresa | Třebického ulice 823/II, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Anna Štefková |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2012 do 22.6.2016 |
Adresa | Třebického ulice 823/II, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Pavel Hanefl |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2012 do 22.6.2016 |
Adresa | Třebického 823/II, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Anna Štefková |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2002 do 29.5.2012 |
Adresa | Třebického ulice 823/II, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Marta Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2002 do 29.5.2012 |
Adresa | Třebického ulice 823/II, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Pavel Hanefl |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2007 do 29.5.2012 |
Adresa | Třebického 823/II, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Stanislav Budín |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2002 do 19.6.2007 |
Adresa | Třebického ulice 823/II, 37701 Jindřichův Hradec |
IČO: | 26050323 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 823/II v Jindřichově Hradci |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Jindřichův Hradec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 9. 2002 |
Sídlo: | Třebického 823, Jindřichův Hradec 37701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |