Společenství vlastníků jednotek domu čp. 719 Vokovice Praha 6 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 719 Vokovice Praha 6 (26493675) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na rozdílu 719/26, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2001 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 719 Vokovice Praha 6 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 719 Vokovice Praha 6 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 719 Vokovice Praha 6 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 12. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1803 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26493675 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 719 Vokovice Praha 6 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.12.2001 |
Zapsána dne: | 28.12.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Rozdílu 719/26, Praha 16000, Česká republika | 2.12.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Na rozdílu 719/26, Praha 6 , Česká republika | 28.12.2001 - 2.12.2022 |
předseda výboru | Ivan Louthan |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2022 |
Adresa | Na Rozdílu 719/26, 16000 Praha |
místopředseda výboru | Věra Hošťáková |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2022 |
Adresa | Na Rozdílu 719/26, 16000 Praha |
člen výboru | Ing. Zdeněk Dušák |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2022 |
Adresa | Lísková 322, 32600 Letkov |
člen výboru | Ing. Zdeněk Dušák |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2022 do 8.12.2022 |
Adresa | Na Rozdílu 719/26, 16000 Praha |
člen výboru | Věra Hošťáková |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 2.12.2022 |
Adresa | Na Rozdílu 719/26, 16000 Praha |
člen výboru | Ing. arch. Jan Pajurek |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 2.12.2022 |
Adresa | Na Rozdílu 719/26, 16000 Praha |
předseda výboru | Ivan Louthan |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 2.12.2022 |
Adresa | Na Rozdílu 719/26, 16000 Praha |
člen výboru | Jan Pajurek |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2013 do 19.1.2017 |
Adresa | Na Rozdílu 719/26, 16000 Praha |
člen výboru | Mária Kuráňová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2013 do 19.1.2017 |
Adresa | Na Rozdílu 719/26, 16000 Praha |
předseda výboru | Jaroslav Mareda |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2013 do 19.1.2017 |
Adresa | Na Rozdílu 719/26, 16000 Praha |
člen výboru | Zdeněk Dušák |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2013 do 19.1.2017 |
Adresa | Na Rozdílu 719/26, 16000 Praha |
člen výboru | Věra Hošťáková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2013 do 19.1.2017 |
Adresa | Na Rozdílu 719/26, 16000 Praha |
člen výboru | Ivan Louthan |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2013 do 19.1.2017 |
Adresa | Na Rozdílu 719/26, 16000 Praha |
předseda výbrou | Jaroslav Mareda |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 5.3.2013 |
Adresa | Na Rozdílu 26, Praha 6 |
člen výboru | Josef Satorie |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 5.3.2013 |
Adresa | Na Rozdílu 26, Praha 6 |
člen výboru | Věra Hošťáková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 5.3.2013 |
Adresa | Na Rozdílu 26, Praha 6 |
člen výboru | Ing. Jan Štancl |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2005 do 5.3.2013 |
Adresa | Na Rozdílu 26, 16000 Praha 6 |
člen výboru | Ivana Paletová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 12.5.2005 |
Adresa | Na Rozdílu 26, Praha 6 |
místopředseda výboru | Ing. Vladimír Walter |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2001 do 19.11.2004 |
Adresa | Na Rozdílu 26, Praha 6 |
IČO: | 26493675 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 719 Vokovice Praha 6 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 12. 2001 |
Sídlo: | Na rozdílu 719/26, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |