Společenství vlastníků jednotek domu čp.678, ul.Lipová, město Děčín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp.678, ul.Lipová, město Děčín (25456687) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Lipová 678/8, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 12. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu čp.678, ul.Lipová, město Děčín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp.678, ul.Lipová, město Děčín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp.678, ul.Lipová, město Děčín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 10. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1610 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25456687 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp.678, ul.Lipová, město Děčín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.12.2002 |
Zapsána dne: | 10.12.2002 | |
Společenství vzniklo dne 24.6.2002 | 10.12.2002 - 8.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lipová 678/8, Děčín 40502, Česká republika | 8.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Lipová 678, Děčín II 40501, Česká republika | 10.12.2002 - 8.10.2016 |
Předseda výboru | Jiří Horák |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | Lipová 678/8, 40502 Děčín |
Místopředseda výboru | PhDr. Irena Brettová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | Na Stráni 439/6, 40502 Děčín |
Člen výboru | Monika Rousková |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2021 |
Adresa | 83, 40723 Františkov nad Ploučnicí |
Místopředseda výboru | PhDr. Irena Brettová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2016 do 30.10.2021 |
Adresa | Na Stráni 439/6, 40502 Děčín |
Člen výboru | Ing. Bohumil Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2016 do 30.10.2021 |
Adresa | Počernická 467/44, 10800 Praha |
Předseda výboru | Jiří Horák |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2016 do 30.10.2021 |
Adresa | Lipová 678/8, 40502 Děčín |
Člen výboru | Ewa Šulcová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2013 do 8.10.2016 |
Adresa | Lipová 678/8, 40502 Děčín |
Člen výboru | Jaroslav Srpek |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2013 do 8.10.2016 |
Adresa | Lipová 678/8, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Jindřiška Šafková |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2013 do 8.10.2016 |
Adresa | Lipová 678/8, 40502 Děčín |
Jindřiška Šafková | |
Ve funkci | od 10.4.2008 do 20.4.2013 |
Adresa | Lipová 678/8, 40501 Děčín II |
Jindřiška Šafková | |
Ve funkci | od 10.12.2002 do 10.4.2008 |
Adresa | Lipová 678/8, 40501 Děčín II |
IČO: | 25456687 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp.678, ul.Lipová, město Děčín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 12. 2002 |
Sídlo: | Lipová 678/8, Děčín 40502 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |