Společenství vlastníků jednotek domu čp. 671/22 v ul. Divadelní v Českém Těšíně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 671/22 v ul. Divadelní v Českém Těšíně (26849909) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Divadelní 671/22, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 2005 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 671/22 v ul. Divadelní v Českém Těšíně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 671/22 v ul. Divadelní v Českém Těšíně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 671/22 v ul. Divadelní v Českém Těšíně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 2. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4242 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26849909 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 671/22 v ul. Divadelní v Českém Těšíně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.2.2005 |
Zapsána dne: | 1.2.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 1.2.2005 | |
Den vzniku společenství: 21.10.2004 | 1.2.2005 - 24.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Divadelní 671/22, Český Těšín 73701, Česká republika | 24.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Divadelní 671/22, Český Těšín 73701, Česká republika | 1.2.2005 - 24.4.2015 |
předseda výboru | Ing. Jiří Orszulik |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2015 |
Adresa | Divadelní 671/22, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Bc. Pavel Drobiš |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2015 |
Adresa | Divadelní 671/22, 73701 Český Těšín |
místopředseda výboru | Rostislav Volek |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2020 |
Adresa | 2, 73562 Český Těšín |
místopředseda výboru | Rostislav Volek |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2015 do 28.5.2020 |
Adresa | Divadelní 671/22, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Ing. Karel Fober |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2013 do 11.5.2015 |
Adresa | 433, 73961 Ropice |
předseda výboru | Ing. Jiří Orszulík |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2008 do 24.4.2015 |
Adresa | Divadelní 671/22, Český Těšín |
místopředseda výboru | Rostislav Volek |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2012 do 24.4.2015 |
Adresa | Divadelní 671/22, 73701 Český Těšín |
člen výboru | Ing. Karel Fober |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2012 do 15.8.2013 |
Adresa | 433, Ropice |
člen výboru | Rostislav Volek |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2008 do 8.6.2012 |
Adresa | Divadelní 671/22, Český Těšín |
místopředseda výboru | Vladimír Chasák |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2008 do 8.6.2012 |
Adresa | Divadelní 671/22, Český Těšín |
předseda výboru | Ing. Jiří Orszulík |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2005 do 8.2.2008 |
Adresa | Divadelní 671/22, Český Těšín |
místopředseda výboru | Vladislav Chasák |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2005 do 8.2.2008 |
Adresa | Divadelní 671/22, Český Těšín |
člen výboru | Rostislav Volek |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2005 do 8.2.2008 |
Adresa | Divadelní 671/22, Český Těšín |
IČO: | 26849909 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 671/22 v ul. Divadelní v Českém Těšíně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 2. 2005 |
Sídlo: | Divadelní 671/22, Český Těšín 73701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |