Společenství vlastníků jednotek domu čp. 669, ul. Hudečkova, město Děčín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 669, ul. Hudečkova, město Děčín (25469029) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 669, ul. Hudečkova, město Děčín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 669, ul. Hudečkova, město Děčín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 669, ul. Hudečkova, město Děčín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 25. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2230 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25469029 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 669, ul. Hudečkova, město Děčín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.6.2003 |
Zapsána dne: | 25.6.2003 | |
Společenství vzniklo dne 24.7.2002. | 25.6.2003 - 2.12.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hudečkova 669, Děčín I 40501, Česká republika | 25.6.2003 |
---|
Místopředseda výboru | Denisa Šustová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 |
Adresa | Čsl. Armády 943/9, 40502 Děčín |
Člen výboru | Dana Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 |
Adresa | Hudečkova 669/4, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Kateřina Šilhavá |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 |
Adresa | Hudečkova 669/4, 40502 Děčín |
Místopředseda výboru | Denisa Šustová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2016 do 2.12.2021 |
Adresa | Čsl. Armády 943/9, 40502 Děčín |
Člen výboru | Dana Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2016 do 2.12.2021 |
Adresa | Hudečkova 669/4, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Kateřina Šilhavá |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2016 do 2.12.2021 |
Adresa | Hudečkova 669/4, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Kateřina Šilhavá |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2016 do 17.7.2016 |
Adresa | Komenského 590, 41742 Krupka |
Člen výboru | Denisa Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2013 do 12.7.2016 |
Adresa | Čsl. Armády 943/9, 40502 Děčín |
Místopředseda výboru | Alena Zerzánová |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2013 do 12.7.2016 |
Adresa | Hudečkova 669/4, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Dana Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2013 do 12.7.2016 |
Adresa | Hudečkova 669/4, 40502 Děčín |
Člen výboru | Antonín Karban |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2013 do 12.7.2016 |
Adresa | Hudečkova 669/4, 40502 Děčín |
Místopředseda výboru | Alena Zerzánová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 29.3.2013 |
Adresa | Hudečkova 669/4, 40501 Děčín I |
Člen výboru | Antonín Karban |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 29.3.2013 |
Adresa | Hudečkova 669/4, 40501 Děčín I |
Člen výboru | Ing. Lucie Skalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 29.3.2013 |
Adresa | Hudečkova 669/4, 40501 Děčín I |
Předseda výboru | Dana Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 29.3.2013 |
Adresa | Hudečkova 669/4, 40501 Děčín I |
Místopředseda výboru | Alena Zerzánová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2003 do 10.4.2008 |
Adresa | Hudčkova 669/4, 40501 Děčín I |
Předseda výboru | Dana Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2003 do 10.4.2008 |
Adresa | Hudečkova 669/4, 40501 Děčín I |
Člen výboru | Antonín Karban |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2003 do 10.4.2008 |
Adresa | Hudečkova 669/4, 40501 Děčín I |
IČO: | 25469029 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 669, ul. Hudečkova, město Děčín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 6. 2003 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |